ARCHBISHOP HOLGATE'S HOSPITAL IN HEMSWORTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity exists to maintain the hospital which consists of 24 almshouses, a chapel and ancillary buildings. Qualifying persons over 60 entitled to reside here are elected from local parishes. The education foundation provides financial assistance towards the education of persons under 25 years also resident in local parishes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 26 Medi 1963: Cofrestrwyd
- ARCHBISHOP HOLGATE'S HOSPITAL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CHARLES THEAKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Neil Smith | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Peta Jane Greaves | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|||||
Dominic Peter Stewart Mackenzie | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Janet Davies | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Anthony Scholey | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
ROBERT WILLIS HYDE | Ymddiriedolwr | 21 April 2011 |
|
|
||||
REVEREND ROBERT WILLIAM HART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN DAVID MALCOLM SKIRROW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR JEFF COOKE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR TONY BLAZA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £499.22k | £497.62k | £480.28k | £511.15k | £441.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £376.64k | £325.61k | £552.44k | £453.55k | £548.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £11.29k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £499.86k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £414.37k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £39.18k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £38.05k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £99.37k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £30.98k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
A SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 16 NOVEMBER 2005. AS AMENDED BY SCHEME DATED 01 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
(1) THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: (A) THE PROVISION OF HOUSING ACCOMMODATION FOR BENEFICIARIES; AND (B) SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS AS THE TRUSTEES DECIDE. (C) TO PROMOTE THE EDUCATION OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND ARE RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT(2) THE LAND IDENTIFIED IN PART 1 OF THE SCHEDULE TO THIS SCHEME MUST BE RETAINED BY THE TRUSTEES FOR USE FOR THE OBJECTS OF THE CHARITY.
Maes buddion
HEMSWORTH, FELKIRK, SOUTH KIRKBY, WRAGBY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Office
Robin Lane
Hemsworth
West Yorkshire
WF9 4PW
- Ffôn:
- 01977619797
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window