Hanes ariannol THE CRESCENT THEATRE TRUST LTD

Rhif yr elusen: 221629
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.12k £87.51k £26.75k £27.24k £28.25k
Cyfanswm gwariant £17.55k £12.14k £15.12k £12.92k £11.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A