MELTON MOWBRAY TOWN ESTATE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Parks and leisure.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 30 Awst 1963: Cofrestrwyd
- MELTON MOWDRAY TOWN ESTATE (Enw blaenorol)
- TOWN ESTATE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM BETT | Cadeirydd | 07 October 2013 |
|
|
||||
Dr DAVID MICHAEL STEVENS | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Alison D'Angelo | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Christopher Gray | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|||||
Hilary Misiuda | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Eric Tindall | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
KEITH HALLAM | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|||||
ADRIENNE HOLLAND | Ymddiriedolwr | 02 October 2016 |
|
|
||||
IAN ANTHONY NEALE | Ymddiriedolwr | 07 March 2013 |
|
|
||||
RICHARD SAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER ALBERT ROFFEY OBE DL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR TIM WEBSTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DEREK FREDRICK WHITEHOUSE MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £502.34k | £571.42k | £531.09k | £514.68k | £497.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £623.27k | £612.73k | £670.98k | £599.53k | £652.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £195.04k | £75.45k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.07k | £0 | £195.54k | £76.47k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £162.96k | £161.29k | £85.47k | £129.30k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £132.30k | £117.53k | £102.15k | £148.87k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £197.16k | £142.60k | £143.80k | £133.13k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £6.85k | £150.00k | £4.13k | £26.91k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £431.33k | £411.46k | £441.77k | £383.17k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £191.94k | £201.27k | £229.21k | £216.36k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.30k | £25.46k | £22.21k | £30.64k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £324 | £9.94k | £9.52k | £8.50k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 1 DECEMBER 1989 as amended on 23 Jun 2020 as amended on 02 Sep 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT IN SUCH WAYS AS THE FEOFFEES THINK FIT,
Maes buddion
MELTON MOWBRAY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TOWN BAILIFFS COTTAGE
2 PARK LANE
MELTON MOWBRAY
LEICESTERSHIRE
LE13 0PT
- Ffôn:
- 01664564559
- E-bost:
- enquiries@mmte.co.uk
- Gwefan:
-
meltonmowbraytownestate.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window