ABBEYFIELD NORTHUMBRIA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the Society is to provide accommodation, care and companionship for lonely or frail elderly people in accordance with the aims and principles of The Abbeyfield Society Limited.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Cyfanswm incwm:
£4,437,650
Roddion a chymynroddion | £191.38k | |
Weithgareddau elusennol | £4.07m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £985 | |
Buddsoddiadau | £85.99k | |
Arall | £86.41k |
Cyfanswm gwariant:
£2,817,710
Codi arian | £22.54k | |
Weithgareddau elusennol | £2.80m | |
Arall | £0 |
£86,411 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £22.54k | |
Gwariant elusennol | £2.80m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.62m |
Codi arian a Arall Gwariant | £22.54k | |
Gwariant elusennol | £2.80m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.71m |
Pobl

69 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Northumberland
Llywodraethu
- 25 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- THE ABBEYFIELD NEWCASTLE UPON TYNE SOCIETY LIMITED (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN DUELL | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|||||
ELIZABETH MARJORIE ANNE HARDIE | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|||||
CAROLE LESLEY EKE JP, BEd | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|||||
John Crawford Woodman | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|||||
James Alexander Thompson | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
VERA ROSE WILKINSON | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
ANTHONY WILLIAM KAY | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Bryan John Ellis | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Ralph Robert Baker-Cresswell | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.96m | £2.01m | £2.03m | £2.21m | £4.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.85m | £1.98m | £2.02m | £2.32m | £2.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £122.57k | £81.85k | £28.90k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.74k | £3.48k | £2.79k | £4.89k | £191.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £985 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.87m | £1.96m | £1.97m | £2.14m | £4.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48.41k | £35.61k | £43.60k | £56.96k | £85.99k | |
|
Incwm - Arall | £38.79k | £16.96k | £15.23k | £15.21k | £86.41k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £188.76k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.84m | £1.96m | £2.00m | £2.30m | £2.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.29k | £18.64k | £21.29k | £21.58k | £22.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.54k | £6.54k | £6.54k | £7.74k | £143.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.29k | £18.64k | £21.29k | £21.58k | £22.10k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.75m | £1.67m | £1.60m | £1.56m | £2.56m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.61m | £2.41m | £2.88m | £2.72m | £3.56m | |
|
Cyfanswm asedau | £651.26k | £1.14m | £875.49k | £871.25k | £903.21k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £432.55k | £454.20k | £472.95k | £453.20k | £703.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 01 Rhagfyr 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 01 Rhagfyr 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 15 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 15 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 13 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 10 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 10 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 12 SEPTEMBER 1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13 AUG 2018 as amended on 12 Jul 2023 as amended on 20 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE AGED IMPOTENT AND POOR PEOPLE OF ALL CLASSES, FOR THE ADVANCEMENT OF RELIGION AND EDUCATION, AND FOR OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY.
Maes buddion
NEWCASTLE UPON TYNE
Elusennau cysylltiedig
- 25 Hydref 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Abbeyfield Northumbria
Head Office
40A The Grove
Gosforth
NEWCASTLE UPON TYNE
NE3 1NH
- Ffôn:
- 01912857174
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window