Hanes ariannol WESTFIELD WAR MEMORIAL VILLAGE - LANCASTER

Rhif yr elusen: 223625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £102.38k £88.00k £99.85k £85.88k £81.99k
Cyfanswm gwariant £89.31k £130.22k £100.94k £84.96k £98.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A