Hanes ariannol SIR GEORGE FRANKLIN'S PENSION CHARITY

Rhif yr elusen: 224883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 25/07/2020 25/07/2021 25/07/2022 25/07/2023 25/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.41k £9.10k £9.51k £9.37k £9.63k
Cyfanswm gwariant £6.92k £6.47k £9.17k £23.41k £16.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A