THE HART MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of living accommodation and the upkeep of property at Harts Close Hornsea to the aged members of the public who have resided within the boundary of Kingston Upon Hull and East Riding of Yorkshire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 30 Medi 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN BRIGHAM WARD | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||
Leonard Stephen Deas | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|||||||||||
ANN MERRITT | Ymddiriedolwr | 15 October 2011 |
|
|
||||||||||
NORMAN HAROLD BROXHAM | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
SARAH LAWRENCE EGGLESTON JP | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.15k | £63.74k | £66.33k | £65.15k | £82.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.05k | £72.19k | £54.79k | £51.98k | £91.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2019
(Mae'r cyfrifon |
17 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME ESTABLISHED BY THE HIGH COURT OF JUSTICE ON 10 MARCH 1952, AS AMENDED BY SCHEME DATED 21 NOVEMBER 2006 AS AMENDED BY SCHEME DATED 09 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
1. THE OBJECT OF THE CHARITY IS, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS AMONGST BENEFICIARIES IN SUCH NEED BY THE PROVISION OF ALMSHOUSE ACCOMMODATION FOR THEM. 2. THE TRUSTEES MAY, IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES, APPOINT A RESIDENT WHO LIVES OUTSIDE THE AREA OF BENEFIT AND HAS NOT RESIDED, WORKED OR CARRIED ON BUSINESS IN THE AREA OF BENEFIT FOR AT LEAST FIVE YEARS BUT IS OTHERWISE QUALIFIED.
Maes buddion
KINGSTON UPON HULL DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rollits Llp
Citadel House
58 High Street
Hull
HU1 1QE
- Ffôn:
- 08454638194
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window