THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM

Rhif yr elusen: 226063
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote the investigation and to disseminate knowledge of the seas and marine life, including the use of marine and other organisms for basic biosciences (marine biology in its widest sense) for the benefit of the public.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £15,371,993

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Plymouth
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Ionawr 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1155893 THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KI...
  • 11 Medi 1969: Cofrestrwyd
  • 19 Ionawr 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £4.69m £5.54m £6.38m £3.73m £0
Cyfanswm gwariant £4.19m £5.69m £4.47m £4.57m £15.37m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.13m £1.33m £2.89m £541.43k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £83.71k £207.11k £179.33k £160.35k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.97m £3.64m £2.99m £2.65m N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £506.39k £356.25k £329.85k £375.11k N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £2.22m £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.93m £5.46m £4.20m £4.30m N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £138.91k £79.96k £86.99k £83.58k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £56.82k £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 06 Ionawr 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 30 Ionawr 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 30 Ionawr 2015 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 23 Rhagfyr 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 23 Rhagfyr 2013 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 03 Rhagfyr 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 03 Rhagfyr 2012 Ar amser

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED AT THE PRINCIPAL REGISTRY ON 25 MARCH 1938
Gwrthrychau elusennol
TO BE APPLIED TOWARDS THE COST OF PUBLISHING BOOKS OR HANDBOOKS ON THE MARINE FAUNA OF THE BRITISH ISLES. THE PURCHASE OF SPECIAL APPARATUS FOR THE WORK OF RESEARCH STUDENTS IN THE LABORATORY OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION. THE PURCHASE OF BOOKS CONNECTED WITH OR RELATED TO THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION FOR THE LIBRARY, OTHER THAN TEXT BOOKS AND SERIAL JOURNALS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 19 Ionawr 2016 : Asset transfer out
  • 11 Medi 1969 : Cofrestrwyd
  • 19 Ionawr 2016 : Tynnwyd