SEAFARERS UK (KING GEORGE'S FUND FOR SAILORS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Seafarers UK is a charity that helps people in the maritime community, by providing vital funding to support seafarers in need and their families and to those in education or training who are preparing to work or serve at Sea. We do this by giving money to organisations and projects that make a real difference to people's lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£2,767,000
Roddion a chymynroddion | £2.00m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £156.00k | |
Buddsoddiadau | £610.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£4,299,000
Codi arian | £1.25m | |
Weithgareddau elusennol | £3.05m | |
Arall | £0 |
£1,534,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.25m | |
Gwariant elusennol | £3.05m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.25m | |
Gwariant elusennol | £3.05m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.00k |
Pobl

19 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Anguilla
- Antigwa A Barbuda
- Awstralia
- Bangladesh
- Barbados
- Belize
- Bermuda
- Botswana
- Brunei
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Cyprus
- De Affrica
- De Georgia
- Dominica
- Ffiji
- Gaiana
- Gerner
- Ghana
- Gibraltar
- Gogledd Iwerddon
- Grenada
- Gwlad Swazi
- India
- Jamaica
- Jersey
- Kiribati
- Lesotho
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Malta
- Mauritius
- Montserrat
- Mosambic
- Namibia
- Nauru
- Nigeria
- Pakistan
- Papua Guinea Newydd
- Rwanda
- Samoa
- Seland Newydd
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Sri Lanka
- St Helena
- St Kitts-nevis
- St Lucia
- St Vincent A Grenadines
- Tanzania
- Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
- Tonga
- Trinidad A Tobago
- Twfalw
- Uganda
- Vanuatu
- Y Bahamas
- Y Gambia
- Ynys Manaw
- Ynysoedd Cayman
- Ynysoedd Falkland
- Ynysoedd Solomon
- Ynysoedd Turks A Caicos
- Ynysoedd Virgin Prydain
- Ynys Pitcairn
- Yr Alban
- Zambia
Llywodraethu
- 10 Medi 1970: Cofrestrwyd
- THE SEAFARERS' CHARITY (Enw gwaith)
- KING GEORGE'S FUND FOR SAILORS (Enw blaenorol)
- SEAFARERS UK (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Gerard Butterworth | Cadeirydd | 09 July 2020 |
|
|
||||||||||
Julie Tankard | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||||||||
Monica Kohli | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|||||||||||
Martyn Gray | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||||||||
Fleur Bassett | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||||||||
Deborah Cavaldoro | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||||||||
Captain Lee Clarke | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||||||||
Nigel Blazeby | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||||||||
William Andrew REID | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|||||||||||
Peter French | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||||||||
GERALD EDWARD KIDD | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|||||||||||
Robert John Greenwood | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||||||||
William Ernest Lawes | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||||||||
NATALIE SHAW | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||||||||
DUNCAN BAIN | Ymddiriedolwr | 19 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.36m | £1.55m | £2.94m | £2.29m | £2.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.24m | £5.51m | £5.39m | £5.07m | £4.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.68k | £77.51k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.41m | £958.00k | £2.39m | £1.78m | £2.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £185.00k | £45.00k | £55.00k | £81.00k | £156.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £765.00k | £551.00k | £491.00k | £427.00k | £610.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £3.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £983.00k | £514.00k | £1.09m | £820.00k | £1.42m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.05m | £4.64m | £4.12m | £3.61m | £3.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.20m | £874.00k | £1.27m | £1.46m | £1.25m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £284.00k | £221.00k | £93.00k | £97.00k | £167.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £3.66m | £3.57m | £2.88m | £2.42m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £418.00k | £390.00k | £367.00k | £361.00k | £316.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.30m | £4.89m | £4.85m | £4.03m | £3.97m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £39.80m | £36.62m | £39.06m | £33.88m | £34.06m | |
|
Cyfanswm asedau | £833.00k | £1.00m | £1.20m | £1.22m | £936.00k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.21m | £964.00k | £778.00k | £697.00k | £525.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER 1/03/1920 AND SUPPLEMENTAL CHARTER 16/05/1949 AS AMENDED BY ORDERS OF THE PRIVY COUNCIL DATED 19/12/1989 AND 28/10/1992 AND ORDER OF THE COMMISSIONERS 25/8/04 AS AMENDED 2/12/2004 AND AMENDED BY ORDER OF THE PRIVY COUNCIL 9/06/2010
Gwrthrychau elusennol
1)THE RELIEF OF SEAFARERS, THEIR FAMILIES OR DEPENDANTS, WHO ARE IN NEED, BY PROVIDING SUPPORT TO ORGANISATIONS ESTABLISHED WITHIN OR (IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES) OUTSIDE THE COMMONWEALTH; (2) THE EDUCATION AND TRAINING OF PEOPLE OF ANY AGE TO PREPARE FOR WORK OR SERVICE AT SEA, BY PROVIDING SUPPORT TO ORGANISATIONS ESTABLISHED WITHIN OR (IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES) OUTSIDE THE COMMONWEALTH; (3) THE PROMOTION OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF THE MARITIME CHARITABLE SECTOR WITHIN THE COMMONWEALTH; (4) THE PROMOTION OF SAFETY AT SEA BY PROVIDING SUPPORT TO ORGANISATIONS ESTABLISHED WITHIN THE COMMONWEALTH.
Maes buddion
NATIONAL AND COMMONWEALTH
Elusennau cysylltiedig
- A T JEFFRESS FUND
- ADMIRAL LORD CLARENCE PAGET FUND
- ADMIRAL SIR WILLIAM TENNANT FUND
- AULAY WATSON MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND
- BANKRUPT SEAFARERS' TRUST
- BOWLANDS FUND
- DAVID RICHARDS TRUST
- ENDOWED GENERAL PURPOSES FUND
- H M S KING ALFRED MEMORIAL FUND
- H M S PRINCE OF WALES AND H M S REPULSE MEMORIAL FUND
- HENRY HERBERT WILLS FUND
- JAMES HENRY STEPHENS BEQUEST
- JOHN DARREL BOYD MEMORIAL FUND
- JOHN EDMUND MACKENZIE FUND
- JULIA ELIZA STAUNTON-MASSY
- KGFS FALKLANDS FUND
- KING GEORGE V FUND
- MERCHANT NAVY FUND, SOUTH AFRICA (SCHOLARSHIP FUND)
- MISS B LOANE BEQUEST
- MORLEY FUND
- NAVAL HOME INDUSTRY FUND
- NORMAN SALVESEN BEQUEST FUND
- PROVINCE OF NATAL GIFT FUND
- R K A DRUCE MEMORIAL SCHOLARSHIP
- RENNY FUND
- RICHARD WARD FUND
- ROYAL INDIAN NAVY BENEVOLENT FUND
- ROYAL NAVAL OFFICERS' FUND
- ROYAL NAVAL WAR LIBRARIES ENDOWMENT FUND
- SARENA FUND
- SIR HARRY TWYFORD MEMORIAL TRUST
- SOUTH AFRICAN WOMEN'S AUXILIARY SERVICES MEMORIAL SCHOLARSHIP (1939/45)
- SOUTHAMPTON SAILORS' HOME (KING GEORGES' FUND) CHARITY
- STANLEY GROOM FUND
- SUNDRY FUNDS
- SYDNEY THOMAS LETHBRIDGE BEQUEST
- THE GULF TRUST (SEAFARERS)
- THE INGLIS FUND
- W S DAVIDSON TRUST
- WESTMINSTER STORES SCHOLARSHIP
- WILLIAM ROGER VALLANCE MEMORIAL FUND
- 10 Medi 1970 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Seafarers' Charity
7-8 Hatherley Street
LONDON
SW1P 2QT
- Ffôn:
- 02079320000
- E-bost:
- contact@theseafarerscharity.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window