THE LADY CLARE FUND

Rhif yr elusen: 226613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PROVISION OF GRANTS AND LOANS TO HELP FORMER MEMBERS OF CLARE COLLEGE OR THEIR DEPENDANTS IN FINANCIAL DIFFICULTY OR TO PROVIDE FUNDS FOR THEIR FURTHER EDUCATION OR FOR THAT OF THEIR CHILDREN.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £6,458
Cyfanswm gwariant: £8,047

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Loretta Caroline Rose Minghella Cadeirydd 01 October 2021
THE NICHOLAS HAMMOND FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
BARNABAS OLEY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CLARE AND BERMONDSEY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CLARE COLLEGE CAMBRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
REBECCA LOUISE BLAYLOCK Ymddiriedolwr 30 September 2023
Dim ar gofnod
CHARLOTTE ELLA LOUISE KINGSTON Ymddiriedolwr 30 September 2023
Dim ar gofnod
Dr William Andrew Foster Ymddiriedolwr 06 December 2022
Dim ar gofnod
Dr PATRICIA FARA Ymddiriedolwr 19 April 2019
ERASMUS DARWIN FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
UNIVERSITY OF THE THIRD AGE IN CAMBRIDGE (CIO)
Derbyniwyd: Ar amser
Donald Peter Hearn Ymddiriedolwr 01 December 2016
BARNABAS OLEY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Rachael Marian Harris Ymddiriedolwr 12 May 2014
BARNABAS OLEY'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CAITLIN ELIZABETH JENKINS Ymddiriedolwr 29 January 2014
Dim ar gofnod
PROFESSOR ALISON SEATON SINCLAIR Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ELISABETH MARKSTEINER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DR KENNETH FRANKLIN RILEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.04k £10.56k £13.19k £6.73k £6.46k
Cyfanswm gwariant £12.13k £6.27k £5.98k £17.39k £8.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 23 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 27 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 10 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 16 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 25 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CLARE COLLEGE
TRINITY LANE
CAMBRIDGE
CB2 1TL
Ffôn:
01223333200
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael