THE PERSEVERANCE TRUST

Rhif yr elusen: 227689
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote the study and practice of nursing. In assisting by grants or otherwise any nurses, midwives, persons of hospital staff who are in need through lack of means with a preference of those who have trained at the Nightingale school of Nursing or worked at St Thomas' Hospital.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £13,883

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
  • 24 Awst 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £95 £95 £95 £50 £13.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 17 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 11 Chwefror 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2018 01 Hydref 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2018 Not Required

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
LETTER DATED 15 AUGUST 1961
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A HOME FOR RETIRED NURSES WHO FROM AGE, ILL-HEALTH OR LACK OF MEANS ARE UNABLE TO MAINTAIN THEMSELVES
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 19 Mehefin 1963 : Cofrestrwyd
  • 24 Awst 2022 : Tynnwyd