ST MARY'S PRIORY FERNHAM RESIDUAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the charity can be divided into two main areas: caring for the members of the community, including supporting the ministries of the individuals, and the advancement of the Roman Catholic religion-primarily by giving grants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- India
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- ST MARYS PRIORY (Enw gwaith)
- ST MARY'S PRIORY (Enw gwaith)
- (THE COMMUNITY OF) BENEDICTINE NUNS AT ST MARY'S PRIORY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard John Berkley-Matthews | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|||||
Richard Hawker | Ymddiriedolwr | 11 August 2022 |
|
|
||||
Rev Dom Michal Dymitr Mycka | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
||||
Rev Dom Brendan Patrick Creeden | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
||||
Mother Winsome Angela DURRANT | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|||||
Right Rev Dom David Cuthbert Brogan OSB | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £436.35k | £235.03k | £268.27k | £515.69k | £203.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £244.89k | £732.95k | £1.19m | £2.54m | £1.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £264.16k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £251.53k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £2.49m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £48.31k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £20.64k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £2.38m | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £48.31k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 MAY 1963 AS AMENDED BY SCHEME DATED 1 DECEMBER 1998 AND DEED OF VARIATION DATED 7 MARCH 2003 .
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE PURPOSES WHICH ADVANCE THE RELIGIOUS OR OTHER CHARITABLE WORK FOR THE TIME BEING CARRIED ON BY OR UNDER THE DIRECTION OF THE COMMUNITY AND IF AT ANY TIME THE COMMUNITY SHALL CEASE TO EXIST OR SHALL CEASE TO CARRY ON OR DIRECT ANY CHARITABLE WORK THEN FOR SUCH CHARITY PURPOSES CONNECTED WITH THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION AS THE TRUSTEES SHALL DECIDE.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Michael's Abbey
280 Farnborough Road
Farnborough
Hampshire
GU14 7NQ
- Ffôn:
- 01252546105
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window