SIR MOSES MONTEFIORE FOR COALS AND BLANKETS

Rhif yr elusen: 230915
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 253 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide fuel grants for deserving poor Jews

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2022

Cyfanswm incwm: £4,307
Cyfanswm gwariant: £7,000

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BERNARD MOCATTA Cadeirydd
SPANISH AND PORTUGUESE JEWS' SYNAGOGUE COMMON INVESTMENT FUND
THE SPANISH AND PORTUGUESE JEWS HOME FOR THE AGED
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 72 diwrnod
LUCIEN GUBBAY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVID DANGOOR Ymddiriedolwr
THE SIR MOSES MONTEFIORE HOLY LAND TRUST
Derbyniwyd: 24 diwrnod yn hwyr
CAROLINE HAYIM Ymddiriedolwr
THE SIR MOSES MONTEFIORE HOLY LAND TRUST
Derbyniwyd: 24 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2018 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022
Cyfanswm Incwm Gros £5.00k £4.71k £3.84k £4.40k £4.31k
Cyfanswm gwariant £5.79k £1.20k £1.00k £5.00k £7.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 253 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 253 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 18 Medi 2023 18 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 30 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 30 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 07 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SPANISH & PORTUGESE JEWS CONGR
2 ASHWORTH ROAD
MAIDA VALE
LONDON
W9 1JY
Ffôn:
02072892573
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael