Ymddiriedolwyr THE CHARTERED INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE AND ACCOUNTANCY

Rhif yr elusen: 231060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

36 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Harriot Winfield Ymddiriedolwr 09 July 2024
Dim ar gofnod
Libby Mason Ymddiriedolwr 31 January 2024
Dim ar gofnod
Professor Toshihiko Ishihara Ymddiriedolwr 26 September 2023
Dim ar gofnod
Amanda Dowse Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Ian Owen Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Adesola Adepoju CPFA, FCA Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Nina Philippidis Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Dr D Joyce Christina Dharmaraj Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Dennis Skinner Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Aneil Jhumat Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Theresa Channell Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Rebecca Nelson Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Professor Ileana Steccolini Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
David Blair Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Leslie Milne Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Donella Steel Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
James Dafter Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Sir Mark Lowcock KCB Ymddiriedolwr 12 July 2022
Dim ar gofnod
Jason Vaughan Ymddiriedolwr 06 July 2021
Dim ar gofnod
Amy Crowson Ymddiriedolwr 06 July 2021
Dim ar gofnod