Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Middlesbrough, Teesside and District Branch

Rhif yr elusen: 232226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote kindness and prevent suffering of animals, and to do all such lawful acts as the society may consider conductive to these objectives.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £23,347
Cyfanswm gwariant: £28,567

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anifeiliaid
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Middlesbrough

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • RSPCA MIDDLESBOROUGH SOUTH TEES AND DISTRICT BRANCH (Enw gwaith)
  • ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS MIDDLESBOROUGH SOUTH TEES AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
  • ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS MIDDLESBROUGH SOUTH TEES AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
  • RSPCA CLEVELAND AND SOUTH TEESIDE BRANCH (Enw blaenorol)
  • RSPCA MIDDLESBOROUGH SOUTH TEES AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
  • RSPCA TEESIDE AND DISTRICT BRANCH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Paul Chaytor Cadeirydd 26 June 2023
CHAFFINCH
Derbyniwyd: Ar amser
CHAFFINCH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
North Hambleton District Scouts
Derbyniwyd: Ar amser
Dragonfly Cancer Trust
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS MIDDLESBROUGH, TEESSIDE AND DISTRICT BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Mariangela Ladu Ymddiriedolwr 10 February 2025
Dim ar gofnod
Denise McCallan Ymddiriedolwr 14 October 2024
ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS MIDDLESBROUGH, TEESSIDE AND DISTRICT BRANCH CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Heather Jacklin Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
Peter Hammond Ymddiriedolwr 29 April 2024
Dim ar gofnod
Aiden Woodward Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £26.77k £24.48k £22.49k £29.34k £23.35k
Cyfanswm gwariant £41.29k £21.98k £18.56k £22.60k £28.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 18 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 02 Tachwedd 2021 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Tachwedd 2020 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 02 Tachwedd 2020 2 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
C/O Durham / Cleveland Inspectorate
RSPCA Yarm Lane
Cleveland
TS9 6QB
Ffôn:
07441340338
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael