ECCLESIASTICAL PARISH OF BEVERLEY ST MARY CHURCH ESTATE

Rhif yr elusen: 232344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity helps maintain the historic church of St Marys, Beverley for religious worship and for public events. The charity also enables the building to be kept open to the general public throughout the year.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £37,333
Cyfanswm gwariant: £25,983

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • East Riding Of Yorkshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Hydref 1968: Cofrestrwyd
  • 24 Chwefror 1996: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHURCH ESTATE CHARITY (Enw gwaith)
  • ST MARY'S CHURCHWARDENS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Allan Stanley Ball Ymddiriedolwr 30 May 2022
Dim ar gofnod
Keith Gilson Ymddiriedolwr 28 March 2021
TWO CHURCHES ONE TOWN
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, BEVERLEY
Derbyniwyd: Ar amser
Jill Francis Edmond Ymddiriedolwr 01 October 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, BEVERLEY
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF ST. MARY'S CHURCH , BEVERLEY
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTOPHER LLOYD DIGBY MUNDAY Ymddiriedolwr 18 December 2018
THE BEVERLEY AND DISTRICT RINGING SOCIETY BELL REPAIR FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOSEPH AND ANNIE CATTLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF ST. MARY'S CHURCH , BEVERLEY
Derbyniwyd: Ar amser
GILLIAN BRENDA GREGORY Ymddiriedolwr 22 April 2018
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, BEVERLEY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £48.23k £156.65k £39.01k £36.67k £37.33k
Cyfanswm gwariant £49.58k £153.60k £255.90k £23.03k £25.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 21 Tachwedd 2024 21 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 21 Tachwedd 2024 21 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 03 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 03 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 12 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 15 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 15 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED AT BIRMINGHAM 2 MARCH 1940
Gwrthrychau elusennol
GENERAL PURPOSES IN CONNECTION WITH BEVERLEY, ST. MARY.
Maes buddion
ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY, BEVERLEY
Hanes cofrestru
  • 24 Hydref 1968 : Cofrestrwyd
  • 24 Chwefror 1996 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
60 RIPLINGHAM ROAD
KIRK ELLA
HULL
HU10 7TR
Ffôn:
07854246903
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael