LIVERPOOL ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESAN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide support to the clergy in training, ministry and retirement To support pastoral work in parishes and local communities To support and direct lifelong Christian education in parishes and schools To preserve and invest in the property infrastructure of the Archdiocese and parishes, facilitating worship and enabling the charitable work of the Church to take place
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Cyfanswm incwm:
£38,620,950
Roddion a chymynroddion | £24.28m | |
Weithgareddau elusennol | £1.22m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £9.02m | |
Buddsoddiadau | £4.00m | |
Arall | £102.13k |
Cyfanswm gwariant:
£41,545,710
Codi arian | £8.96m | |
Weithgareddau elusennol | £32.58m | |
Arall | £0 |
-£10,650,048 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,862,078 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £8.96m | |
Gwariant elusennol | £32.58m |
Pobl

469 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
1000 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 6 |
£70k i £80k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
- Halton
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Swydd Gaerhirfryn
- Warrington
- Wigan
- Periw
- Ynys Manaw
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1096399 THE BOB PARRY LOURDES FOUNDATION
- 17 Rhagfyr 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1019976 WIDNES CATHOLIC ACTION GROUP
- 04 Ionawr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 222130 THE JOHN RANKIN TRUST FOR LIVERPOOL CATHOLIC CLERG...
- 28 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1101866 ST CUTHBERT'S SOCIETY, USHAW
- 23 Awst 1965: Cofrestrwyd
- ARCHDIOCESE OF LIVERPOOL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Most Reverend Malcolm McMahon | Cadeirydd | 01 May 2014 |
|
|||||||||||||
Rev GRAEME MICHAEL DUNNE | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|||||||||||||
Rev GERARD JAMES CALLACHER | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|||||||||||||
Rev Canon Aidan Prescott | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||||||||||
Ian Hollows | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||||||||||
Carol LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|||||||||||||
Colette O'Brien | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|||||||||||||
Graeme Michael Easton | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|||||||||||||
Sean Christopher Keyes | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|||||||||||||
Rev Canon Michael Fitzsimons | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||||||||||
Rev Matthew Nunes | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||||||||||
Rt Rev THOMAS NEYLON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
Rev PHILIP INCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
REV Provost ANTHONY O'BRIEN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.93m | £31.73m | £20.41m | £35.09m | £38.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.71m | £35.03m | £28.03m | £36.15m | £41.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £180.50k | N/A | £770.94k | £12.28m | £12.86m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.38m | £11.75m | £8.16m | £22.32m | £24.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.83m | £12.03m | £5.18m | £6.09m | £9.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.59m | £1.57m | £1.37m | £1.65m | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.72m | £6.09m | £4.91m | £4.95m | £4.00m | |
|
Incwm - Arall | £417.09k | £283.12k | £793.41k | £88.12k | £102.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00m | £300.39k | £456.43k | £1.39m | £1.14m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £24.14m | £23.16m | £20.07m | £28.81m | £32.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.57m | £11.88m | £7.96m | £7.35m | £8.96m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £138.25k | £146.71k | £147.18k | £190.80k | £240.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £95.39k | £29.38k | £75.72k | £36.89k | £32.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £161.79k | £357.01k | £303.45k | £379.48k | £429.99k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £58.89m | £60.52m | £61.01m | £62.97m | £27.95m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £116.95m | £131.81m | £125.17m | £138.44m | £166.79m | |
|
Cyfanswm asedau | £23.88m | £23.23m | £31.05m | £34.87m | £31.25m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £12.44m | £12.27m | £24.96m | £14.65m | £14.33m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Gorffennaf 2023 | 256 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Gorffennaf 2023 | 256 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18 MAR 1963 AS AMENDED BY DEED DATED 29 JUN 1968 AS AMENDED BY SCHEME DATED 13 SEP 1995
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION IN THE DIOCESE IN SUCH WAYS BEING CHARITABLE AS THE ARCHBISHOP SHALL FROM TIME TO TIME DIRECT AND FOR THE SERVICE AND SUPPORT WHETHER IN THE DIOCESE OR OUTSIDE THE DIOCESE IN SUCH WAYS AS AFORESAID OF ANY LAWFUL CHARITABLE PURPOSES WHETHER EDUCATIONAL OR OTHERWISE PROMOTED OR SUPPORTED BY THE CHURCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LIVERPOOL ARCHDIOCESE
St Margaret Clitherow Centre
CROXTETH DRIVE
LIVERPOOL
L17 1AA
- Ffôn:
- 01515221020
- E-bost:
- webmaster@rcaol.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window