LASLETT'S ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 233695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of sixteen almshouses for elderly, needy people with a strong connection to Worcester

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £141,095
Cyfanswm gwariant: £159,682

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerwrangon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MR J V PANTER Cadeirydd
LASLETT'S (HINTON) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORCESTER HERITAGE AND AMENITY TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Anne Teresa King Ymddiriedolwr 01 April 2023
LASLETT'S (HINTON) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Nicola Jane Rogers Ymddiriedolwr 01 April 2021
LASLETT'S (HINTON) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Laura Catherine Nancy Baxter Ymddiriedolwr 01 January 2021
LASLETT'S (HINTON) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Lorraine Angela Preece Ymddiriedolwr 30 July 2019
LASLETT'S (HINTON) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Kay Vincent Ymddiriedolwr 31 October 2017
LASLETT'S (HINTON) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Douglas Brian Dale Ymddiriedolwr 27 January 2015
WORCESTER LODGE NO 280 BICENTENARY CHORAL FOUNDATION SCHOLARSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
LASLETT'S (HINTON) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
COLIN ANSTEY Ymddiriedolwr 27 January 2015
LASLETT'S (HINTON) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Peter William Alan Hughes Ymddiriedolwr 29 July 2014
Dim ar gofnod
MRS G T NEWMAN Ymddiriedolwr 22 November 2012
LASLETT'S (HINTON) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MR T J BRIDGES Ymddiriedolwr
LASLETT'S (HINTON) CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORCESTERSHIRE AND DUDLEY HISTORIC CHURCHES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
EARLS CROOME CHURCH AND TOWER PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
ASSOCIATION OF FESTIVAL CHURCHES
Derbyniwyd: 127 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £126.09k £127.10k £131.24k £135.64k £141.10k
Cyfanswm gwariant £99.50k £100.00k £123.59k £134.07k £159.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 20 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 21 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 09 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
KATERYN HEYWOOD HOUSE
BERKELEY COURT
THE FOREGATE
WORCESTER
WR1 3QG
Ffôn:
01905317117