CHARTERED INSTITUTE OF LIBRARY AND INFORMATION PROFESSIONALS BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 237352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The relief of poverty, sickness and other kinds of suffering amongst librarian and information services workers and their dependants.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £15,039
Cyfanswm gwariant: £7,773

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Mehefin 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • CHARTERED INSTITUTE OF INFORMATION AND LIBRARY PROFESSIONALS BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
  • THE LIBRARY ASSOCIATION BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Vincent HonFCLIP Cadeirydd 01 January 2020
Dim ar gofnod
JOSEPHINE MARGARET WEBB MLib FCLIP Ymddiriedolwr 30 October 2023
Dim ar gofnod
Dr Rosalie Sian King Ymddiriedolwr 30 October 2023
FRIENDS OF THE NEWPORT SHIP
Derbyniwyd: Ar amser
SOUTH WALES RECORD SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
David Stewart FCLIP, MBE Ymddiriedolwr 15 February 2022
Dim ar gofnod
Ayub Khan MBE Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod
Richard Michael Osborn Ymddiriedolwr 01 January 2018
NEW BARNET PAROCHIAL SCHOOLS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MOUNT VERNON POST-GRADUATE MEDICAL CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
CHANDOS CHAMBER CHOIR
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF POTTERS BAR
Derbyniwyd: Ar amser
Stephanie Kenna Ms. Ymddiriedolwr 01 January 2018
THE FRIENDS OF THE BRITISH LIBRARY
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRITISH LIBRARY COLLECTIONS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Judith Clare Smith-Blow MA MCLIP Ymddiriedolwr 13 October 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £38.87k £9.44k £7.70k £9.70k £15.04k
Cyfanswm gwariant £13.82k £6.04k £4.82k £8.46k £7.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 30 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 12 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
WISTERIA COTTAGE
NADDERWATER
EXETER
EX4 2JQ
Ffôn:
01484866697