THE FARMINGTON TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide fellowships for teachers of Religious Education. Also to offer fellowships to members of Her Majesty's Armed Forces, Clergy, Ministers of Religion and Academics involved in RE. To support Head Teachers to undertake research on values and standards, to disseminate recent and interesting work in RE and provide a network of support for those involved in RE teaching.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£910,422
Roddion a chymynroddion | £308.00k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £602.42k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£892,489
Codi arian | £124.89k | |
Weithgareddau elusennol | £767.60k | |
Arall | £0 |
£1,150,677 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £124.89k | |
Gwariant elusennol | £767.60k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £17.93k |
Codi arian a Arall Gwariant | £124.89k | |
Gwariant elusennol | £767.60k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.17m |
Pobl

5 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR HARRY HENDERSON | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Michael James Hamilton Wills | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||||||
Catriona Hamilton Blampied | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||||||
Rebecca Joanne Hickey | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||||||
Lord Ajay Kumar Kakkar | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||||||||
Dr Timothy Roderick Hands | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||||||||
Imogen Larissa Hamilton Ormerod | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|
||||||||||
RICHARD HENRY WILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MR NOEL GIBBS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MR DAVID HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £697.01k | £517.74k | £998.88k | £648.67k | £910.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £659.03k | £806.92k | £875.88k | £678.43k | £892.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £152.16k | £1.50k | £451.50k | £2.25k | £308.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £488.25k | £460.56k | £492.84k | £602.61k | £602.42k | |
|
Incwm - Arall | £56.61k | £55.69k | £54.54k | £43.81k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £547.69k | £679.15k | £747.40k | £546.44k | £767.60k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £111.34k | £127.76k | £128.48k | £131.98k | £124.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.22k | £5.25k | £5.62k | £6.05k | £21.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £359.52k | £601.79k | £669.69k | £480.84k | £746.30k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £111.34k | £64.69k | £65.54k | £131.98k | £124.89k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £269.24k | £268.11k | £121.99k | £120.87k | £119.75k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £23.02m | £25.48m | £26.13m | £25.52m | £27.12m | |
|
Cyfanswm asedau | £243.64k | £209.56k | £611.45k | £704.76k | £238.20k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £246.87k | £351.85k | £297.74k | £195.50k | £158.96k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 15 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 15 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 06 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 06 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | 57 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15TH SEPTEMBER 1964 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS OF 26TH OCTOBER 1977 18TH JULY 1978 AND 17TH OCTOBER 1988 SPECIAL RESOLUTION DATED 18 MAY 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE CARRY OUT OR ADVANCE ANY CHARITABLE OBJECTS, AND IN PARTICULAR ANY BRANCHES OR ASPECTS OF EDUCATION ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY CHRISTIAN EDUCATION, LIKELY TO PROMOTE MORALITY AND THE ACCEPTANCE OF MORAL STANDARDS IN HUMAN CONDUCT. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION.)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HARRIS MANCHESTER COLLEGE
MANSFIELD ROAD
OXFORD
OX1 3TD
- Ffôn:
- 01865271967
- E-bost:
- farmingtontrust@hmc.ox.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window