Hanes ariannol FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, CROYDON, SURREY

Rhif yr elusen: 238906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.76k £23.23k £31.89k £35.73k £60.61k
Cyfanswm gwariant £35.62k £22.76k £31.26k £29.27k £29.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A