THAME CHARITIES

Rhif yr elusen: 241914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

General Charitable Activities for the benefit of the people of Thame.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 09 February 2024

Cyfanswm incwm: £23,352
Cyfanswm gwariant: £22,657

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Mai 1991: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THAME WELFARE TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROSALIE ANNE GIBSON Cadeirydd
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN THAME
Derbyniwyd: Ar amser
Gerallt Glasnant Phillips Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Dr Duncan James Keeley Ymddiriedolwr 01 February 2021
Dim ar gofnod
Rev Michael Dudley Reading Ymddiriedolwr 29 September 2020
Dim ar gofnod
JENNIFER LOUISA MACKIE Ymddiriedolwr 27 January 2020
Dim ar gofnod
Timothy Morton Ymddiriedolwr 28 January 2019
Dim ar gofnod
Gordon Taylor Ymddiriedolwr 25 January 2016
Dim ar gofnod
NIGEL CHAMPKEN-WOODS Ymddiriedolwr 14 September 2011
MAYOR OF THAME'S CHARITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Thame Senior Friendship Centre
Derbyniwyd: Ar amser
ANN MIDWINTER Ymddiriedolwr
Thame Senior Friendship Centre
Derbyniwyd: Ar amser
THE THAME AND OXFORDSHIRE COUNTY AGRICULTURAL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
HELENA FICKLING Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVID DODDS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr TIMOTHY MITCHELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 09/02/2020 09/02/2021 09/02/2022 09/02/2023 09/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.43k £16.84k £15.73k £19.24k £23.35k
Cyfanswm gwariant £37.23k £14.04k £12.22k £31.88k £22.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 09 Chwefror 2024 15 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 09 Chwefror 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 09 Chwefror 2023 20 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 09 Chwefror 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 09 Chwefror 2022 11 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 09 Chwefror 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 09 Chwefror 2021 12 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 09 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 09 Chwefror 2020 06 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 09 Chwefror 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 9TH FEBRUARY 1977
Gwrthrychau elusennol
ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF THAME.
Maes buddion
PARISH OF THAME
Hanes cofrestru
  • 28 Mai 1991 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
12A Croft Road
THAME
Oxfordshire
OX9 3JF
Ffôn:
01844212564
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael