ROYAL NAVY (ROMAN CATHOLIC) TRUST

Rhif yr elusen: 242543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trust facilitates the faith practice of Roman Catholic members of the Navy, their families and those other Service personnel who wish to associate. It enables Chaplains to provide the best pastoral care and resources, and to engage people more deeply with the moral component of their military responsibilities. It supports the pastoral ministry of the Bishop of the Forces to those same people.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £61,795
Cyfanswm gwariant: £69,829

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Tachwedd 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • ROYAL NAVY R C TRUST (Enw gwaith)
  • ROYAL NAVY ROMAN CATHOLIC TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHRISTOPHER PAUL THORPE Cadeirydd 16 July 2020
THORPE CHARITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL AIR FORCE ROMAN CATHOLIC CHURCH PURPOSES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROMAN CATHOLIC BISHOPRIC OF THE FORCES (GB)
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARMY ROMAN CATHOLIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE VICARIATE HEADQUARTERS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Robert Constantin Matau Ymddiriedolwr 01 September 2024
THE VICARIATE HEADQUARTERS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Lieutenant Commander Paul Vincent A'Hern Ymddiriedolwr 25 January 2024
Dim ar gofnod
Rt Rev Paul James Mason Ymddiriedolwr 12 September 2018
SAFE SPACES ENGLAND AND WALES
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL AIR FORCE ROMAN CATHOLIC CHURCH PURPOSES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE VICARIATE HEADQUARTERS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARMY ROMAN CATHOLIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Stella Maris
Derbyniwyd: Ar amser
COMMODORE NICK TINDAL Ymddiriedolwr 12 July 2018
THE ALDGATE AND ALLHALLOWS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
SURPLUS FUND OF THE ROYAL NAVY CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
THE F E CLEARY SCHOOLS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
PETER DONALD FIRTH Ymddiriedolwr 29 January 2015
THE VICARIATE HEADQUARTERS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL AIR FORCE ROMAN CATHOLIC CHURCH PURPOSES FUND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £217.58k £53.41k £54.53k £58.69k £61.80k
Cyfanswm gwariant £51.73k £34.60k £40.93k £104.90k £69.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 26 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 26 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 15 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 15 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 15 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 15 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 19 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 19 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SHAW GIBBS LIMITED
WEY COURT WEST
UNION ROAD
FARNHAM
GU9 7PT
Ffôn:
01252711244
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael