MOTHERS UNION (DIOCESE OF DERBY BRANCH)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Holidays & outings for families under stress. Provide clothing for prem babies in Derbyshire hospitals & toiletries for emergency admissions. Provide Helpful Books for children in Primary Schools. Support for women's refuges & help with project for young girls caught up in prostitution. We help run parenting groups and Mother & Toddler groups. Provide Moses Baskets for Derby Refugee Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
329 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Derby
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 01 Awst 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily May Brailsford | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|
||||
Patricia May Walton Mrs | Ymddiriedolwr | 17 January 2025 |
|
|
||||
Rev Eleanor Shields Berry | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
DENISE TOMLINSON | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Nicole Ball | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Carol Joy Johnston | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Alison Orchard | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Sheila Porter | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Wendy Fitch | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Sheila Elizabeth Randall | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Christine Elizabeth McMullen | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
BERYL MURDY | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Janet Bradshaw Mrs | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £96.76k | £89.27k | £80.70k | £73.89k | £33.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.93k | £43.54k | £38.29k | £31.65k | £32.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 JUL 2016 AS AMENDED ON 24 OCT 2019 AS AMENDED ON 20 NOV 2020
Gwrthrychau elusennol
1) TO UPHOLD CHRIST'S TEACHING ON THE NATURE OF MARRIAGE AND TO PROMOTE IT'S WIDER UNDERSTANDING. 2) TO ENCOURAGE PARENTS TO BRING UP THEIR CHILDREN IN THE FAITH AND LIFE OF THE CHURCH. 3) TO MAINTAIN A WORLDWIDE FELLOWSHIP OF CHRISTIANS, UNITED IN PRAYER, WORSHIP AND SERVICE. 4) TO PROMOTE CONDITIONS IN SOCIETY FAVOURABLE TO STABLE FAMILY LIFE AND FOR THE PROTECTION OF CHILDREN. 5) TO HELP THOSE WHOSE FAMILY LIFE HAS MET WITH ADVERSITY.
Maes buddion
DIOCESE OF DERBY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mothers' Union Office
Church House
Full Street
Derby
DE1 3DR
- Ffôn:
- 07731 342447
- E-bost:
- mothersunion@derby.anglican.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window