THE BUSBY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of poverty
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Buckingham
- Swydd Lincoln
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 10 Medi 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Peter Bottomley peter bottomley sir | Cadeirydd |
|
||||||
SARAH GORDON | Ymddiriedolwr | 08 October 2015 |
|
|
||||
ROLY KEATING | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|||||
RT REV JOHN OLIVER | Ymddiriedolwr | 12 June 2012 |
|
|
||||
Sir Guy Weston HonRCM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN PORTEOUS OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RIGHT REVEREND DAVID STANCLIFFE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUZANNA TAVERNE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHAEL BAUGHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.18k | £6.54k | £6.48k | £8.67k | £8.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.50k | £921 | £879 | £852 | £852 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Medi 2024 | 222 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Ebrill 2023 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Mawrth 2022 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Mawrth 2021 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 16TH DECEMBER 1887, DETERMINATION ORDER OF 27TH SEPTEMBER 1907 AS VARIED BY SCHEMES OF THE 23RD OCTOBER 1914, 20TH SEPTEMBER 1957 AND 8TH MAY 1974
Gwrthrychau elusennol
(1) $10 TO BE APPLIED IN PROVIDING A DINNER OR DINNERS FOR THE TRUSTEES (2) $30 TO A LECTURER, BEING A MEMBER OF CHRIST CHURCH IN THE UNIVERSITY OF OXFORD (3) $40 TO THE VICAR OF THE PARISH OF WILLEN, DURING ANY PERIOD WHEN THERE IS NO VICAR AS AFORESAID THE TRUSTEES MAY PAY THE SAME TO THE PERSON FOR THE TIME BEING HAVING THE RESPONSIBILITY FOR THE CURE OF SOULS OF THAT ECCLESIASTICAL PARISH (4) GRANTS FOR THE RELIEF AND SUPPORT OF SUCH POOR MINISTERS OF THE CHURCH OF ENGLAND AS THE TRUSTEES SHALL THINK DESERVING WHO SHALL BE BENEFICED OR LICENSED IN ONE OF THE COUNTINES OF LINCOLN, OXFORD, MIDDLESEX OR BUCKINGHAM (5) SUBJECT TO THESE PAYMENTS THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME TO OR FOR THE BENEFIT OF THE WIDOWS AND CHILDREN OF POOR CLERGY OF THE CHURCH OF ENGLAND WHO HAVE BEEN BENEFICED OR LICENSED IN ONE OF THE SAID FOUR COUNTIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE CHAPTER OFFICE
20 DEANS YARD
LONDON
SW1P 3PA
- Ffôn:
- 020 7222 5152
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window