ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND

Rhif yr elusen: 246269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (RAI) is the world's longest-established scholarly association dedicated to the furtherance of anthropology (the study of humankind) in its broadest and most inclusive sense.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Ireland
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Hydref 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • R A I (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

22 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Deborah Anne Swallow Cadeirydd 18 October 2022
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Paul Basu Ymddiriedolwr 24 October 2024
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
THE SUSSEX ARCHAEOLOGICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Haidy Lynne Geismar Ymddiriedolwr 24 October 2024
Dim ar gofnod
Professor Hazel Andrews Ymddiriedolwr 18 October 2022
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
RADCLIFFE-BROWN MEMORIAL TRUST FUND FOR SOCIAL ANTHROPOLOGICAL RESEARCH
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Rachael Gooberman-Hill Ymddiriedolwr 18 October 2022
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Garry Marvin Ymddiriedolwr 18 October 2022
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Celia Plender Ymddiriedolwr 18 October 2022
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Jamie Tehrani Ymddiriedolwr 18 October 2022
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Maya Unnithan Ymddiriedolwr 27 September 2021
Dim ar gofnod
Dr RICHARD VOKES Ymddiriedolwr 27 September 2021
ALL OUR CHILDREN
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Nichola Khan Ymddiriedolwr 27 September 2021
BLOOMSBURY PAKISTAN SOCIAL SCIENCE RESEARCH & ADVOCACY
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
RADCLIFFE-BROWN MEMORIAL TRUST FUND FOR SOCIAL ANTHROPOLOGICAL RESEARCH
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Ann Rosalind David Ymddiriedolwr 27 September 2021
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Richard Fardon Ymddiriedolwr 27 September 2021
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Emma Gilberthorpe Ymddiriedolwr 27 September 2021
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Keith Thorpe Ymddiriedolwr 27 September 2021
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Paul Lane Ymddiriedolwr 27 September 2021
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr SIMON UNDERDOWN Ymddiriedolwr 27 September 2021
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Ann MacLarnon Ymddiriedolwr 16 October 2020
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Helene NEVEU KRINGELBACH Ymddiriedolwr 16 October 2020
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Shireen Walton Ymddiriedolwr 16 October 2020
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Professor John Anthony Jamys Gowlett Ymddiriedolwr 08 October 2018
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Fiona Bowie Ymddiriedolwr 30 September 2016
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.12m £1.12m £1.17m £0 £0
Cyfanswm gwariant £990.58k £903.33k £919.24k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £105.90k £30.29k £69.56k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £940.36k £942.80k £947.80k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £29.84k £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £95.59k £143.30k £142.85k N/A N/A
Incwm - Arall £10.26k £6.01k £6.09k N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £20.00k £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £990.58k £903.33k £919.24k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £16.01k £17.45k £14.77k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 18 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 18 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 27 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 27 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 25 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 25 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 14TH NOVEMBER 1949
Gwrthrychau elusennol
A PRIZE TO BE AWARDED TO THE UNDERGRADUATE STUDENT OR OTHER PERSON WHO HAS SHOWN OUTSTANDING APTITUDE IN THE PROSECUTION OF ANTHROPOLOGICAL RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 04 Hydref 1966 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Royal Anthropological Institute
50 Fitzroy Street
London
W1T 5BT
Ffôn:
442073870455