Ymddiriedolwyr DEVON CATTLE BREEDERS' SOCIETY
Rhif yr elusen: 248836

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgette Grace Clamp | Ymddiriedolwr | 25 April 2025 |
|
|
||||
Richard William Dart | Ymddiriedolwr | 25 April 2025 |
|
|
||||
David Morrish Barker | Ymddiriedolwr | 25 April 2025 |
|
|
||||
Graham John Summerhayes | Ymddiriedolwr | 25 April 2025 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL MARTIN | Ymddiriedolwr | 25 April 2025 |
|
|
||||
Charles Malcolm John Hurd | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
JOHN RICHARD STANBURY | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
HENRY GEORGE DART | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|||||
Trevor John Wilton | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
John William May | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Steven Nigel Barbery | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Thomas William Jack Oatey | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Andrew John Lane | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Gavin Miller Hunter | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.