Ymddiriedolwyr THE CHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE

Rhif yr elusen: 248968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

31 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev NIGEL TERENCE ATKINSON Ymddiriedolwr 27 November 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. JOHN THE BAPTIST KNUTSFORD
Derbyniwyd: Ar amser
MARY WRENCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Ruth Elizabeth Mock Ymddiriedolwr 27 November 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN'S SANDIWAY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Daud Gill Ymddiriedolwr 27 November 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ALBAN, BROADHEATH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Anna Louise Leyden Ymddiriedolwr 27 November 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHESTER, CHRIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Stephen Dunton Ymddiriedolwr 27 November 2024
TIMPERLEY EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Hana Jane Amner Ymddiriedolwr 27 November 2024
Dim ar gofnod
Rev Gabrielle Clair Jaquiss Ymddiriedolwr 27 November 2024
Dim ar gofnod
Samuel Harvey Wilson Ymddiriedolwr 27 November 2024
Dim ar gofnod
Gillian White Ymddiriedolwr 27 November 2024
Dim ar gofnod
The Ven Jane Proudfoot Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Canon David Anthony Hermitt Ymddiriedolwr 28 November 2022
THE QUEEN'S FOUNDATION FOR ECUMENICAL THEOLOGICAL EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Lesley Sarah Currie Ymddiriedolwr 06 October 2022
Dim ar gofnod
Peter Ball-Foster Ymddiriedolwr 02 December 2021
Dim ar gofnod
Rev George Crowder Ymddiriedolwr 02 December 2021
Dim ar gofnod
Dr Peter Jonathon Marshall Ymddiriedolwr 02 December 2021
Dim ar gofnod
Rev David Andrew Vestergaard Ymddiriedolwr 02 December 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BEBINGTON
Derbyniwyd: Ar amser
The Lower Bebington and Poulton Lancelyn Lands Foundation 1655/2018
Derbyniwyd: Ar amser
THE CONROY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN STEPHEN HASLAM Ymddiriedolwr 02 December 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY & CHRIST CHURCH, STALYBRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Samuel Jon Clint Corley Ymddiriedolwr 28 September 2021
CHURCHES TOGETHER IN CHESHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHESTER CLERGY FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rt Revd Julie Anne Conalty Ymddiriedolwr 28 September 2021
THE CHESTER CLERGY FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE RT REVD DR MARK SIMON AUSTIN TANNER Ymddiriedolwr 15 July 2020
THE CHESTER CLERGY FAMILY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BISHOP JACOBSON MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser
DEVELOPMENT OF THE YOUTH OF CHESTER CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
UNIVERSITY OF CHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
CHESTER DIOCESAN MORAL AID CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARCHBISHOPS' COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser