THE NORWICH DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Norwich Diocesan Board of Finance Limited was set up to promote, facilitate and assist with the work of the Church of England for the advancement of the Christian faith in the Diocese of Norwich and elsewhere, providing resources for Ministry and Mission.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£13,046,000
Roddion a chymynroddion | £8.77m | |
Weithgareddau elusennol | £788.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.21m | |
Buddsoddiadau | £1.51m | |
Arall | £767.00k |
Cyfanswm gwariant:
£12,860,000
Codi arian | £728.00k | |
Weithgareddau elusennol | £12.13m | |
Arall | £0 |
£1,083,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £728.00k | |
Gwariant elusennol | £12.13m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £186.00k |
Codi arian a Arall Gwariant | £728.00k | |
Gwariant elusennol | £12.13m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.27m |
Pobl

51 Gweithwyr
21 Ymddiriedolwyr
500 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 25 Ebrill 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1125111 GOOD WORK (NORFOLK AND WAVENEY INDUSTRIAL MISSION)...
- 25 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1187576 NORWICH SPEAR TRUST
- 23 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1077470 WEASENHAM PRE-SCHOOL
- 30 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1152589 TAS VALLEY CELL CHURCH
- 11 Tachwedd 1966: Cofrestrwyd
- DIOCESE OF NORWICH (Enw gwaith)
- DIOCESE OF NORWICH (Enw blaenorol)
- THE MRS R J COLMAN TRUST (Enw blaenorol)
- THE NORWICH DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jeffries | Cadeirydd | 20 March 2021 |
|
|
||||||||||||||
The Rt Revd Ian Bishop | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||||||||||||
Catherine Howe | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||||||||||||
The Very Revd Andrew Braddock | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|||||||||||||||
The Ven Catherine Dobson | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||||||||||
The Ven Keith James | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|||||||||||||||
Mark Allbrook | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||||||||||||
Paul Cracknell | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||||||||||||
Rev Stephen Thorp | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||||||||||||
Virginia Edgecombe | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||||||||||||
Rev Matthew Price | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|||||||||||||||
The Rt Revd Dr Jane Steen | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|||||||||||||||
Thompson Zulu | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||||||||||||
Patricia Temple-Crowe | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||||||||||||
Revd. Dr. Patrick Richmond | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||||||||||||
Rt Revd Graham Usher | Ymddiriedolwr | 17 June 2019 |
|
|||||||||||||||
Kandara Rachelle KAMMOUN | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||||||||||||
Susan Gail Martin | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||||||||||||
Rev Simon Stokes | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|||||||||||||||
Angela Shireen Robson | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|
||||||||||||||
The Ven STEVEN JAMES BETTS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.76m | £12.29m | £14.28m | £13.68m | £13.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.27m | £12.32m | £12.76m | £12.23m | £12.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £181.87k | £22.62k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.30m | £8.76m | £9.49m | £9.07m | £8.77m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £460.00k | £886.00k | £1.54m | £1.20m | £1.21m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £861.00k | £939.00k | £864.00k | £838.00k | £788.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.51m | £1.43m | £1.45m | £1.53m | £1.51m | |
|
Incwm - Arall | £625.00k | £272.00k | £928.00k | £1.04m | £767.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.78m | £11.88m | £11.74m | £11.39m | £12.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £491.00k | £436.00k | £1.01m | £841.00k | £728.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £161.00k | £224.00k | £213.00k | £187.00k | £186.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £938.00k | £1.06m | £958.00k | £891.00k | £1.25m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £130.00k | £107.00k | £150.00k | £134.00k | £144.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £88.86m | £89.22m | £88.32m | £88.42m | £89.60m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £56.91m | £55.98m | £58.14m | £64.61m | £65.73m | |
|
Cyfanswm asedau | £7.13m | £8.46m | £11.03m | £13.24m | £11.66m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.11m | -£614.00k | -£293.00k | £1.64m | £1.44m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.79m | £5.37m | £5.63m | £5.67m | £5.21m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28/03/1906 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED ON 28/04/APRIL 1970 AND 5/05/1970 as amended on 19 Jun 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST AND PROMOTE THE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE DIOCESE OF NORWICH AND ELSEWHERE (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF THE MEMORANDUM)
Maes buddion
DIOCESE OF NORWICH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DIOCESAN HOUSE
109 DEREHAM ROAD
EASTON
NORWICH
NORFOLK
NR9 5ES
- Ffôn:
- 01603880853
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window