THE ROCHESTER DIOCESAN SOCIETY AND BOARD OF FINANCE

Rhif yr elusen: 249339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

ADMINISTRATIVE SUPPORT FOR THE CHURCH OF ENGLAND IN THE AREAS OF WEST KENT AND SOUTH EAST LONDON, WITH SUPPORT BEING GIVEN TO PARISHES, PEOPLE AND ORGANISATIONS IN THOSE AREAS

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bexley
  • Bromley
  • Caint
  • Medway

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Tachwedd 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • DIOCESE OF ROCHESTER (Enw gwaith)
  • ROCHESTER DIOCESE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Ven Sandra Sheron McCalla Ymddiriedolwr 23 February 2025
Dim ar gofnod
The Ven Nicholas Simon Cornell Ymddiriedolwr 23 February 2025
Dim ar gofnod
Rev Gordon Edward James Taylor Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Diane Joan McKenzie-Boyle Ymddiriedolwr 01 January 2025
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS, SEVENOAKS
Derbyniwyd: Ar amser
PETER ANTHONY HARLOW Ymddiriedolwr 01 January 2025
SEVENOAKS THREE ARTS FESTIVAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS, SEVENOAKS
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Andrew David McClellan Ymddiriedolwr 01 January 2025
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST, BROMLEY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Dane Christopher Batley-Gladden Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Stephen Smith Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
The Right Reverend SIMON DAVID BURTON-JONES Ymddiriedolwr 08 May 2024
INCORPORATED ROCHESTER DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
The Rt Rev Dr Jonathan Robert Gibbs Ymddiriedolwr 08 May 2024
Dim ar gofnod
Rev Alison Mary Kerr Ymddiriedolwr 08 May 2024
SOUTHWARK DIOCESAN WELCARE
Derbyniwyd: Ar amser
THE INCLUSIVE CHURCH NETWORK
Derbyniwyd: Ar amser
David Roy Fitzpatrick Ymddiriedolwr 08 May 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CRAY, ST BARNABAS
Derbyniwyd: Ar amser
The Very Rev. Dr. Philip John Hesketh Ymddiriedolwr 08 May 2024
SIR JOSEPH WILLIAMSON'S CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROCHESTER CATHEDRAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Poole Ymddiriedolwr 08 May 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, BECKENHAM.
Derbyniwyd: Ar amser
The Rev Canon Jeremy Augustine Blunden Ymddiriedolwr 08 May 2024
THE CHURCH FIELDS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £11.59m £11.77m £11.86m £11.46m £11.59m
Cyfanswm gwariant £13.29m £12.94m £13.37m £13.72m £14.10m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £100.00k £11.99k N/A £145.56k
Incwm o roddion a chymynroddion £10.32m £10.05m £9.91m £9.38m £9.32m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £12.00k £396.00k £478.10k £424.87k £374.26k
Incwm - Gwaddolion £0 £21.00k £12.52k £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.26m £1.35m £1.48m £1.66m £1.90m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £12.52k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £13.04m £12.51m £12.83m £13.08m £13.51m
Gwariant - Ar godi arian £254.00k £432.00k £549.31k £641.82k £591.85k
Gwariant - Llywodraethu £20.00k £22.00k £24.30k £27.00k £2.05m
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.04m £950.00k £681.40k £1.03m £766.44k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £112.00k £138.00k £397.32k £484.85k £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £51.53m £51.46m £51.94m £52.66m £52.05m
Buddsoddiadau tymor hir £28.50m £28.91m £32.76m £29.24m £29.20m
Cyfanswm asedau £6.28m £10.07m £8.52m £7.30m £11.04m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£1.31m -£689.00k -£294.88k £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £9.76m £11.73m £10.73m £11.54m £11.47m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 03 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 09 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 14 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 05 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 16 NOV 1992 AS AMENDED BY DEED DATED 05 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF RELIGION BY PROMOTING THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND AND IN PARTICULAR BY PROVIDING ADDITIONAL SUPPORT FOR ANY SUCH CHARITABLE PURPOSES IN THE DIOCESE OF ROCHESTER WHICH SHALL BE DETERMINED FROM TIME TO TIME BY THE BISHOP OF ROCHESTER SO THAT IN THE FURTHERENCE OF THESE PURPOSES THE CAPITAL AS WELL AS THE INCOME OF THE TRUST MAY BE APPLIED.
Maes buddion
DIOCESE OF ROCHESTER
Hanes cofrestru
  • 19 Tachwedd 1992 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ROCHESTER DIOCESAN SOCIETY & BOARD
OF FINANCE
ST. NICHOLAS CHURCH
BOLEY HILL
ROCHESTER
ME1 1SL
Ffôn:
01634560000