THE LINCOLN DIOCESAN TRUST AND BOARD OF FINANCE LTD

Rhif yr elusen: 249355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objectives of the Trust can be summarised as being to support the development of a growing, worshipping, celebrating, proclaiming Christian presence in each community of the Diocese and to support projects and enterprises consonant with that purpose.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
  • Gogledd Swydd Lincoln
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mawrth 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alison Mary Warrick Ymddiriedolwr 20 January 2025
Dim ar gofnod
Rev James Clabern Roundtree Ymddiriedolwr 11 January 2025
THE PHILIP LANK TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST WULFRAM, GRANTHAM
Derbyniwyd: Ar amser
The Very Revd Dr Simon Matthew Jones Ymddiriedolwr 24 September 2024
LINCOLN CATHEDRAL MUSIC FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE CATHEDRAL CHURCH OF THE BLESSED VIRGIN MARY OF LINCOLN
Cofrestrwyd yn ddiweddar
LINCOLN CATHEDRAL LEARNING, ARTS, CULTURE AND EVENTS CIO
Derbyniwyd: Ar amser
James Drinnan Thom Tannock Ymddiriedolwr 27 April 2024
Dim ar gofnod
The Rt Revd Stephen David Conway Ymddiriedolwr 30 November 2023
CHARLES JOHN COOTE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
LINCOLN DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Julie Donn Ymddiriedolwr 18 November 2023
IMMINGHAM UNIT 560 OF THE SEA CADET CORPS
Derbyniwyd: Ar amser
Revd Canon Dr Martyn Andrew Nicholas Taylor Ymddiriedolwr 18 November 2023
STAMFORD ST GEORGE'S CHURCH CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
STAMFORD ST GEORGE CHURCH ESTATE
Derbyniwyd: Ar amser
SAINT GEORGE'S CHURCH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE AND ST PAUL, STAMFORD
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL DAVID BREWSTER Ymddiriedolwr 03 May 2023
FRIENDS OF KIRKBY ON BAIN SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
KIRKBY ON BAIN PRIMARY SCHOOL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
LANGTON UNITED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
LINCOLN DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
LEEKE CHURCH SCHOOLS AND EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Rachel Heskins Ymddiriedolwr 16 July 2022
Dim ar gofnod
Paul Davie Ymddiriedolwr 20 November 2021
Dim ar gofnod
RUTH BREWIN Ymddiriedolwr 25 September 2021
CHRISTIAN ACTION AND RESOURCE ENTERPRISE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
ST JAMES (GRIMSBY) DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Barbara Elizabeth Watt Ymddiriedolwr 14 May 2021
ST. SWITHIN'S CHURCH LANDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LINCOLN ST SWITHIN
Derbyniwyd: Ar amser
ST SWITHIN'S COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
The Rt Revd Dr Nicholas Alan Chamberlain Ymddiriedolwr 05 December 2018
ST HILD COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
BISHOPS CHARITY FUND (LINCOLN)
Derbyniwyd: Ar amser
David Cowell Ymddiriedolwr 05 December 2018
Dim ar gofnod
The Rt Revd Dr David Eric Court Ymddiriedolwr 05 December 2018
BISHOPS CHARITY FUND (LINCOLN)
Derbyniwyd: Ar amser
The Venerable Gavin John Kirk Ymddiriedolwr 05 December 2018
LINCOLNSHIRE CHURCHES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE TINDALL TRUST FOR ORDINATION CANDIDATES
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Alyson Christina Buxton Ymddiriedolwr 05 December 2018
Dim ar gofnod
PROFESSOR MURIEL ANITA ROBINSON OBE Ymddiriedolwr 14 April 2018
Dim ar gofnod
Rev Justine Allain Chapman Ymddiriedolwr 21 December 2017
THE ERNIE WARRELL MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
David Thomas Wright Ymddiriedolwr 13 December 2016
Dim ar gofnod
Nigel Bacon Ymddiriedolwr 01 January 2016
OPEN SYNOD GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
THE EDENHAM REGIONAL HOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST GUTHLAC, MARKET DEEPING
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.83m £9.20m £10.53m £10.93m £11.75m
Cyfanswm gwariant £12.41m £12.02m £10.82m £10.79m £9.63m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £198.17k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £5.95m £5.25m £5.22m £6.27m £5.60m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £493.00k £583.00k £684.00k £449.00k £446.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £748.00k £653.00k £604.00k £575.00k £606.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £5.22m £0 £46.00k
Incwm - Buddsoddiad £2.65m £2.28m £2.25m £2.32m £3.40m
Incwm - Arall £983.00k £436.00k £1.78m £1.32m £3.46m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £306.00k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £12.15m £11.80m £10.51m £10.55m £9.31m
Gwariant - Ar godi arian £263.00k £220.00k £304.00k £247.00k £316.00k
Gwariant - Llywodraethu £228.00k £184.00k £241.00k £229.00k £263.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £368.00k £866.00k £182.00k £237.00k £943.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £177.00k £0 £0 £0 £316.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £70.92m £71.62m £66.04m £63.28m £58.65m
Buddsoddiadau tymor hir £90.68m £87.88m £100.26m £105.58m £110.39m
Cyfanswm asedau £7.38m £5.93m £4.17m £4.85m £14.68m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£984.00k -£529.00k -£236.00k £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.45m £2.06m £720.00k £1.10m £694.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 22 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 22 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 10 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 23 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 23 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 26 JANUARY 1993
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF NEED AMONG STIPENDIARY CLERGY OR RETIRED CLERGY OR THE WIDOWS AND DEPENDANTS OF CLERGY RESIDENT IN THE DIOCESE OF LINCOLN.
Maes buddion
DIOCESE OF LINCOLN
Hanes cofrestru
  • 19 Mawrth 1993 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Edward King House
Minster Yard
LINCOLN
LN2 1PU
Ffôn:
01522504050