THE CHELMSFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Mission & Ministry in the Parishes - paying clergy stipends incl pension contribs, providing & maintaining houses for clergy & training clergy & other parish officers. 2. Education - providing support for head teachers & governors, facilitating capital expenditure on schools & sponsoring certain schools with Academy status. 3.Contributions to NCIs 4. Provision of the Diocesan Retreat House
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£26,411,159
Roddion a chymynroddion | £21.05m | |
Weithgareddau elusennol | £1.49m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £807.69k | |
Buddsoddiadau | £2.06m | |
Arall | £1.01m |
Cyfanswm gwariant:
£24,645,062
Codi arian | £336.35k | |
Weithgareddau elusennol | £24.31m | |
Arall | £0 |
£4,576,169 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £336.35k | |
Gwariant elusennol | £24.31m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.77m |
Codi arian a Arall Gwariant | £336.35k | |
Gwariant elusennol | £24.31m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £6.34m |
Pobl

95 Gweithwyr
27 Ymddiriedolwyr
247 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barking And Dagenham
- Essex
- Havering
- Newham
- Redbridge
- Southend-on-sea
- Suffolk
- Thurrock
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 15 Gorffennaf 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1156942 THE JIGSAW PROJECT
- 13 Hydref 1966: Cofrestrwyd
- THE DIOCESE OF CHELMSFORD (Enw gwaith)
- THE CHELMSFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE (Enw blaenorol)
- THE CHELMSFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE (Enw blaenorol)
- THE CHELMSFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED (Enw blaenorol)
- THE CHELMSFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFFREY STEPHEN PETER MUSHENS | Cadeirydd | 26 February 2022 |
|
|
||||||||
Rev DAVID CHESNEY | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|||||||||
Adrian Smith | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||||||
JULIA THOMAS | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|||||||||
Vevet Deer | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||||||
The Very Revd Dr Jessica Martin | Ymddiriedolwr | 05 January 2025 |
|
|
||||||||
The Ven Dr Susan Joyce Lucas | Ymddiriedolwr | 16 November 2024 |
|
|||||||||
Florence Conaty | Ymddiriedolwr | 16 November 2024 |
|
|
||||||||
Revd Dr Christian Okeke | Ymddiriedolwr | 16 November 2024 |
|
|
||||||||
Wilhelmina Joan Goulbourn | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||||||
Duraisamy Daniel Jebanesan | Ymddiriedolwr | 06 January 2024 |
|
|
||||||||
Rev Kate Peacock | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|||||||||
The Ven Jonathan Croucher | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|||||||||
Right Reverend Adam Atkinson | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||||||
HAZEL THOMAS | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||||
Jill Elizabeth Readings | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|||||||||
Venerable Michael Power | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||||||
Rt Revd Lynne Susan Cullens | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|||||||||
John Goodwin Blackford Tipping | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||||||
Revd Canon Nicholas Edward Rowan | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||||||
MARY CAROLINE DURLACHER | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|||||||||
Philip Carnelley | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|||||||||
Rt Revd Dr Gulnar Eleanor Francis-Dehqani | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|||||||||
The Venerable Christopher Mark Burke | Ymddiriedolwr | 12 May 2019 |
|
|||||||||
The Venerable Ruth Janet Patten | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|||||||||
Rt Rev Roger Anthony Brett Morris | Ymddiriedolwr | 25 July 2014 |
|
|||||||||
Canon ROBERT IAN HAMMOND | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.11m | £23.02m | £24.84m | £23.75m | £26.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.77m | £23.27m | £22.88m | £24.14m | £24.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.18m | £19.62m | £20.62m | £19.43m | £21.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £969.00k | £603.00k | £722.00k | £737.55k | £807.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.89m | £1.33m | £1.28m | £1.40m | £1.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.55m | £1.46m | £1.52m | £1.66m | £2.06m | |
|
Incwm - Arall | £525.00k | £0 | £701.00k | £525.89k | £1.01m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.20m | £23.05m | £22.65m | £23.85m | £24.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £573.00k | £217.00k | £230.00k | £291.25k | £336.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £56.00k | £36.00k | £27.00k | £52.87k | £54.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.23m | £1.64m | £1.27m | £1.26m | £1.84m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £263.00k | £217.00k | £230.00k | £291.25k | £311.29k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £264.15m | £276.16m | £289.52m | £308.00m | £292.17m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £55.55m | £53.32m | £64.38m | £65.00m | £69.86m | |
|
Cyfanswm asedau | £6.43m | £14.87m | £19.81m | £18.61m | £21.23m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.03m | -£184.00k | £21.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £17.80m | £18.87m | £17.28m | £15.70m | £10.71m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Tachwedd 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Tachwedd 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/07/1914 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/04/1949 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/02/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/09/1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/10/1979 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/03/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/06/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/06/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/03/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/06/2012 as amended on 17 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST AND PROMOTE THE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE DIOCESE OF CHELMSFORD.
Maes buddion
DIOCESE OF CHELMSFORD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
53 NEW STREET
CHELMSFORD
CM1 1AT
- Ffôn:
- 01245294400
- E-bost:
- Finance@chelmsford.anglican.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window