Ymddiriedolwyr THE CHELMSFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE

Rhif yr elusen: 249505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

27 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JEFFREY STEPHEN PETER MUSHENS Cadeirydd 26 February 2022
Dim ar gofnod
Rev DAVID CHESNEY Ymddiriedolwr 28 April 2025
NEWHAM YOUTH FOR CHRIST
Derbyniwyd: 46 diwrnod yn hwyr
NEWWAY PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
TRANSFORM NEWHAM
Derbyniwyd: Ar amser
THE FELSTED SCHOOL MISSION
Derbyniwyd: Ar amser
Adrian Smith Ymddiriedolwr 28 April 2025
Dim ar gofnod
JULIA THOMAS Ymddiriedolwr 06 January 2025
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE, COLCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
Vevet Deer Ymddiriedolwr 06 January 2025
Dim ar gofnod
The Very Revd Dr Jessica Martin Ymddiriedolwr 05 January 2025
Dim ar gofnod
The Ven Dr Susan Joyce Lucas Ymddiriedolwr 16 November 2024
ANGLICAN CATHOLIC FUTURE
Derbyniwyd: Ar amser
ANGLICAN PARISH CHURCHES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Florence Conaty Ymddiriedolwr 16 November 2024
Dim ar gofnod
Revd Dr Christian Okeke Ymddiriedolwr 16 November 2024
Dim ar gofnod
Wilhelmina Joan Goulbourn Ymddiriedolwr 21 October 2024
Dim ar gofnod
Duraisamy Daniel Jebanesan Ymddiriedolwr 06 January 2024
Dim ar gofnod
The Venerable Jonathan Croucher Ymddiriedolwr 04 November 2023
Dim ar gofnod
Rev Kate Peacock Ymddiriedolwr 04 November 2023
FOXEARTH CHURCH AND SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Right Reverend Adam Atkinson Ymddiriedolwr 29 September 2023
Dim ar gofnod
HAZEL THOMAS Ymddiriedolwr 26 January 2023
PARISH OF EAST HAM, HOLY TRINITY
Derbyniwyd: Ar amser
Jill Elizabeth Readings Ymddiriedolwr 18 January 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY WITH ST. LEONARD, BROOMFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
WALTHAM SINGERS
Derbyniwyd: Ar amser
Venerable Michael Power Ymddiriedolwr 26 June 2022
GUY HARLINGS ESTATE
Derbyniwyd: Ar amser
Rt Revd Lynne Susan Cullens Ymddiriedolwr 20 March 2022
RIPON COLLEGE CUDDESDON
Derbyniwyd: Ar amser
John Goodwin Blackford Tipping Ymddiriedolwr 20 November 2021
Dim ar gofnod
Revd Canon Nicholas Edward Rowan Ymddiriedolwr 20 November 2021
Dim ar gofnod