CHURCH SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Upholding the doctrine of the Church of England and assisting clergy, parishes, schools and the like in their work and mission.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 07 Chwefror 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Nigel Atkinson | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||||||||||||
Rev Stephen Short | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||||||||||||
Rev Christopher Pierce | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||||||||||||
Rev Edward John Gerald Keene | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|||||||||||||||
Rev Michael Hayden | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||||||
The Reverend Doctor Jason David Ward | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|||||||||||||||
Rev Dr Robert Speight Munro | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|||||||||||||||
Rev Andrew Paul John Towner | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|||||||||||||||
Rev James Thomas HUGHES | Ymddiriedolwr | 13 May 2017 |
|
|||||||||||||||
Amanda Robbie | Ymddiriedolwr | 06 June 2015 |
|
|
||||||||||||||
Rev CHRISTOPHER RICHARD HARGAVE KILGOUR | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £292.08k | £232.54k | £301.03k | £270.88k | £319.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £296.21k | £264.58k | £270.65k | £285.08k | £304.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 APRIL 1926 AS AMENDED 12 JULY 1966, AS AMENDED BY SCHEME SEALED 21/3/97 as amended on 11 Jun 2016 as amended on 13 May 2017 as amended on 12 May 2018
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN THE DOCTRINE AND WORSHIP OF THE CHURCH OF ENGLAND AS SET FORTH IN THE 39 ARTICLES OF RELIGION AND THE BOOK OF COMMON PRAYER AS REVIEWED AND ADOPTED IN 1662 AND TO RUN SCHOOLS, COLLEGES AND OTHER INSTITUTIONS. (FOR FULLER DETAILES SEE MEMORANDUM OF ASSOCIATION AS ALTERED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12TH JULY 1966).
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- BIRCHINGTON CONVALESCENT BENEFIT FUND
- DEAN WACE MEMORIAL FUND
- EMMANUEL CHURCH TRUST
- F M BEYNON TRUST
- G R BRIGSTOCKE TRUST
- GIRLING TRUST
- H C WELLS FOR AUGMENTATION OF LIVING
- HANSON BEQUEST, CHRIST CHURCH, SURBITON HILL TRUST, BACUP ST SAVIOUR'S ENDOWMENT FUND, OULTON LOWESTOFT TRUST AND CHARITY OF H H BOLTON
- HOLY TRINITY CHURCH HOVE TRUST
- LUTHER MEMORIAL HOME (LUTHER ANNUITIES)
- PADDOCK WOOD PAROCHIAL HALL TRUST
- ST JOHN'S CHURCH, WALTHAMSTOW
- ST LUKES, LEAMINGTON SPA (COLEMAN)
- ST LUKES, LEAMINGTON SPA (MRS FISHER)
- THE AMALGAMATED ORDINATION AND TRAINING FUND
- THE CHARITY IN CONNECTION WITH CHRIST CHURCH LEAMINGTON SPA
- THE CHARITY IN CONNECTION WITH CHURCH SOCIETY AND GLOUCESTER MARINERS CHURCH
- THE CHARITY IN CONNECTION WITH CHURCH SOCIETY AND GLOUCESTER MARINERS HALL
- THE CHARITY IN CONNECTION WITH PENRHYN HALL WALTHAMSTOW
- THE CHARITY IN CONNECTION WITH ST FAITH'S MAIDSTONE
- THE CHARITY IN CONNECTION WITH THE CHAPEL OF ST JAMES RYDE
- THE CHARITY OF EDWARD ALLEN BEYNON IN CONNECTION WITH CHURCH SOCIETY
- THE CHARITY OF THE WILL OF JOSEPH WILLIAM HANSON IN CONNECTION WITH CHURCH SOCIETY
- THE CHURCH SOCIETY TRUST ENDOWMENT FUND
- THE DUSSELDORF CHAPLAINCY
- THE LUCY THOMAS TRUST
- THE WILLIAM NEWTON TRUST
- 07 Chwefror 1967 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ground Floor
Centre Block
Hille Business Estate
132 St Albans Road
Watford
UK
- Ffôn:
- 01923255410
- E-bost:
- admin@churchsociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window