THE DERBY DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED

Rhif yr elusen: 249767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Board of Finance resources the Christian tasks of mission and ministry through parishes and other networks.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Derby
  • Swydd Derby
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Hydref 1966: Cofrestrwyd
  • 09 Hydref 1995: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

23 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
IVOR PATRICK ANTHONY LEIGH Ymddiriedolwr 01 November 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY & CHRIST CHURCH, CHESTERFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
The Reverend Doctor Jason David Ward Ymddiriedolwr 01 November 2024
WILMOT, GILBERT AND BERRYSFORD CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S, CHADDESDEN, DERBY
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
FELLOWSHIP OF WORD AND SPIRIT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Bryony Ruthellen Taylor Ymddiriedolwr 01 November 2024
BARLBOROUGH HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM COOKE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 456 diwrnod
FREEDOM COMMUNITY PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
Canon Emily Brailsford Ymddiriedolwr 01 November 2024
CENTRAL READERS' COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
The Reverend Doctor James Hughes Ymddiriedolwr 01 November 2024
Dim ar gofnod
The Reverend Doctor Nicola Mary McNally Ymddiriedolwr 01 November 2024
Dim ar gofnod
The Venerable Nicola Jane Fenton Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
Canon Christine Mary Holmes-Elener Ymddiriedolwr 04 July 2022
DERBY DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
FREDERICK JOHN GASCOYNE Ymddiriedolwr 04 July 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, CHESTERFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
The Venerable Matthew Trick Ymddiriedolwr 12 June 2022
Dim ar gofnod
Rev Daniel Benedict Cooke Ymddiriedolwr 16 May 2022
Dim ar gofnod
Venerable Karen Elizabeth Hamblin Ymddiriedolwr 04 November 2021
THE CHURCH ON THE BUS
Derbyniwyd: Ar amser
The Honourable David Piers Carlis Legh Ymddiriedolwr 01 November 2021
Dim ar gofnod
Peter Anthony Kelsey Ymddiriedolwr 13 October 2021
Dim ar gofnod
The Right Reverend William Malcolm Macnaughton Ymddiriedolwr 18 April 2021
LOVE BURUNDI
Derbyniwyd: Ar amser
DERBY DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
PETER COWLEY AFRICA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
The Very Reverend Dr Peter Robinson Ymddiriedolwr 19 July 2020
CATHEDRAL CHURCH OF ALL SAINTS, DERBY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Canon Julian Francis Hollywell Ymddiriedolwr 14 October 2019
SAINT WERBURGH SPONDON, PAROCHIAL CHURCH COUNCIL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
SPONDON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE RT REVD ELIZABETH JANE HOLDEN LANE Ymddiriedolwr 11 February 2019
DERBY DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
BRIAN ARTHUR PARKER Ymddiriedolwr 18 November 2015
Dim ar gofnod
Madalaine Thomas-Goddard Ymddiriedolwr 09 November 2013
Dim ar gofnod
Christine Elizabeth McMullen Ymddiriedolwr 09 November 2013
MOTHERS UNION (DIOCESE OF DERBY BRANCH)
Derbyniwyd: Ar amser
MR M J TITTERTON Ymddiriedolwr 09 May 2013
ALL SAINTS DERBY GENERAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MR J COOPER Ymddiriedolwr 09 May 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.95m £9.92m £10.19m £9.71m £9.91m
Cyfanswm gwariant £9.69m £8.94m £9.45m £9.66m £9.86m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £53.78k £711 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £6.65m £6.30m £6.11m £6.53m £6.53m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £280.81k £344.00k £382.89k £489.49k £448.33k
Incwm - Weithgareddau elusennol £559.31k £783.72k £474.08k £479.89k £432.44k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.78m £1.72m £1.75m £1.94m £2.34m
Incwm - Arall £1.68m £772.72k £1.47m £275.28k £160.34k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £488.71k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £9.59m £8.84m £9.32m £9.38m £9.68m
Gwariant - Ar godi arian £98.35k £100.02k £129.23k £282.41k £161.52k
Gwariant - Llywodraethu £56.30k £47.78k £58.91k £61.32k £64.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.15m £966.43k £0 £0 £991.91k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £98.35k £100.02k £129.23k £282.41k £161.52k
Gwariant - Arall £0 £0 £1.09k £0 £22.50k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £31.53m £31.46m £31.22m £31.61m £32.04m
Buddsoddiadau tymor hir £55.81m £59.03m £66.01m £59.40m £63.25m
Cyfanswm asedau £5.41m £6.02m £7.03m £13.40m £13.08m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£493.00k -£132.00k -£87.00k £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.29m £1.20m £996.56k £812.38k £877.43k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 10 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 06 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Tachwedd 2022 3 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
RESOLUTION 23 FEBRUARY 1928.
Gwrthrychau elusennol
THE ERECTION OF DUAL PURPOSE BUILDINGS, NEW CHURCHES AND PARSONAGE HOUSES IN NEW AREAS.
Maes buddion
DIOCESE OF DERBY
Hanes cofrestru
  • 17 Hydref 1966 : Cofrestrwyd
  • 09 Hydref 1995 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Derby Diocesan Board of Finance
Ltd
Church House
Full Street
DERBY
DE1 3DR
Ffôn:
01332388650