THE GOSPEL STANDARD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support Gospel Standard churches and charities with grants, loans and advice and for the publishing of Christian literature to promote the gospel throughout the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 11 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
- GOSPEL STANDARD TRUST PUBLICATIONS (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JAMES CHRISTIAN | Cadeirydd | 03 May 1991 |
|
|
||||||||
Malcolm John Lee | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||||||
EDMUND ROBERT CHARLES BUSS | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|||||||||
PHILIP JOHN POCOCK | Ymddiriedolwr | 02 February 2018 |
|
|||||||||
HENRY SANT | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|||||||||
TIMOTHY JAMES PARISH | Ymddiriedolwr | 18 September 2015 |
|
|||||||||
DR MATTHEW JAMES HYDE | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
|||||||||
ANDREW CROWTER | Ymddiriedolwr | 01 November 2011 |
|
|
||||||||
STEPHEN ARTHUR HYDE | Ymddiriedolwr | 23 May 1980 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.64k | £52.16k | £100.64k | £71.90k | £91.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.29k | £115.93k | £110.10k | £114.43k | £124.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 AUGUST 1966 AND AMENDED 20 JANUARY 1979, 15 FEBRUARY 1979 AND 21 MAY 2005 as amended on 11 Sep 2021 as amended on 21 Sep 2021 as amended on 22 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
4 Objects The objects for which the Company is established are:- 4.1 To assist Gospel Standard Churches and Congregations subscribing to the Articles of Faith of the Gospel Standard Strict and Particular Baptists (the Articles of Faith) in the furtherance of their religion and charitable work. 4.2 To assist with the appointment of trustees and with necessary legal advice, and/or repairs, maintenance or sale of any buildings or land relating to Gospel Standard Chapels. 4.3 To support such of the following as are charities: The Gospel Standard Aid and Poor Relief Society, The Gospel Standard Bethesda Fund, The Gospel Standard Publications Fund, The Gadsby Memorial Christmas Fund, The Library of the Gospel Standard Baptists and any other charitable trust or fund approved by the Executive Committee.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 11 Ebrill 1994 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CAVEPITS HOUSE
MARLE PLACE ROAD
BRENCHLEY
TONBRIDGE
TN12 7HS
- Ffôn:
- 01892722184
- E-bost:
- GSTRUST@PLAYFOOT.NET
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window