THE MOTHERS' UNION (DIOCESE OF ST ALBANS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Church of England organisation supporting Christian family life throughout the world, with 3.4 million members worldwide, and approx 850 members in the St. Albans Diocese branch.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
350 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet-Elizabeth Dean | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||||
Janet Linda Bird | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|||||||
Elizabeth France Hutchison | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||
Janet Elizabeth McKinney | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||
Christine Powell | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.25k | £48.88k | £55.35k | £56.05k | £47.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.04k | £66.24k | £58.80k | £55.97k | £53.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Rhagfyr 2023 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Rhagfyr 2023 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 21/10/1975
Gwrthrychau elusennol
1. TO UPHOLD CHRISTS TEACHING ON THE NATURE OF MARRIAGE AND TO PROMOTE ITS WIDER UNDERSTANDING. 2.TO ENCOURAGE PARENTS TO BRING UP THEIR CHILDREN IN THE FAITH AND LIFE OF THE CHURCH. 3.TO MAINTAIN A WORLDWIDE FELLOWSHP OF CHRISTIANS,UNITED IN PRAYER,WORSHIP AND SERVICE. 4.TO PROMOTE CONDITIONS IN SOCIETY FAVOURABLE TO STABLE FAMILY LIFE AND FOR THE PROTECTION OF CHILDREN. 5.TO HELP THOSE WHOSE FAMILY LIFE HAS MET WITH ADVERSITY.
Maes buddion
DIOCESE OF ST ALBANS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
140 NORTH ROAD
HERTFORD
SG14 2BZ
- Ffôn:
- 07711684638
- E-bost:
- colin.birdmothersunion@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window