YWCA OF GREAT BRITAIN

Rhif yr elusen: 249895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF WOMEN AND YOUNG PEOPLE,IN PARTICULAR YOUNG WOMEN UNDER 30,THE ADVANCEMENT OF THEIR EDUCATION AND TO PREVENT OR RELIEVE THEIR POVERTY OR HARDSHIP, WORKING FROM A CHRISTIAN VALUE BASE. TO ENCOURAGE THE SOCIAL,PHYSICAL,SPIRITUAL AND PERSONAL DEVELOPMENT AND TO PROMOTE THE LEADERSHIP AND PARTICIPATION IN SOCIETY OF YOUNG WOMEN.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £274

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Ebrill 1998: Cofrestrwyd
  • 22 Mawrth 2001: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • YWCA (Enw gwaith)
  • THE YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF GREAT BRITAIN (THE UNINCORPORATED BODY) (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ERICA LEWIS Cadeirydd 31 October 2014
Dim ar gofnod
Ilona Florence Brannen Ymddiriedolwr 11 January 2020
Digital Poverty Alliance
Derbyniwyd: Ar amser
Anna Lee Ymddiriedolwr 27 June 2016
NATIONAL HEARING VOICES NETWORK
Derbyniwyd: Ar amser
Josephine Swords Ymddiriedolwr 20 September 2015
Dim ar gofnod
Kirsty Ann Kelly Ymddiriedolwr 18 May 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.45k £148.91k £29.11k £158 £0
Cyfanswm gwariant £11.66k £10.42k £774 £274 £274
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 22 Ebrill 2025 81 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 26 Awst 2024 208 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 19 Chwefror 2024 384 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 19 Chwefror 2024 384 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 07 Rhagfyr 2022 310 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 07 Rhagfyr 2022 310 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 01 Chwefror 2021 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION AND BYE LAWS OF THE Y.W.C.A. OF GREAT BRITAIN
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION AMONG WOMEN AND YOUNG PEOPLE OF EITHER SEX, TO ADVANCE THEIR EDUCATION, TO RELIEVE THEIR POVERTY AND TO PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THEIR BENEFIT.
Maes buddion
JARROW, TYNE & WEAR
Hanes cofrestru
  • 09 Ebrill 1998 : Cofrestrwyd
  • 22 Mawrth 2001 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
8 Mariner Way
Lancaster
LA1 5TS
Ffôn:
07479859470