Ymddiriedolwyr CANTERBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE

Rhif yr elusen: 249972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sandra Ellis Ymddiriedolwr 31 December 2024
Dim ar gofnod
Rev Simon Christopher Tillotson Ymddiriedolwr 31 December 2024
Dim ar gofnod
Iain David Blythe Ymddiriedolwr 01 April 2024
THE APPLETON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Anthony Richter Ymddiriedolwr 16 January 2024
Dim ar gofnod
Amanda Elizabeth Ann Boucherat Ymddiriedolwr 07 October 2023
Dim ar gofnod
The Revd Dr Andrew James Bawtree Ymddiriedolwr 11 March 2023
COTTAGER'S ALLOTMENTS
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTIANS TOGETHER IN DOVER
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER AND ST PAUL, RIVER
Derbyniwyd: Ar amser
Rev David Robert Malvern Monteith Ymddiriedolwr 17 December 2022
CANTERBURY CATHEDRAL TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF CANTERBURY CATHEDRAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE VENERABLE WILLIAM JONATHAN ADAM Ymddiriedolwr 18 July 2022
JESUS HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
KENT WORKPLACE MISSION
Derbyniwyd: Ar amser
The Social Justice Network
Derbyniwyd: Ar amser
ST AUGUSTINE'S FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
CANTERBURY CATHEDRAL
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE ANGLICAN CENTRE IN ROME
Derbyniwyd: Ar amser
EASTBRIDGE HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE KING'S SCHOOL OF THE CATHEDRAL CHURCH OF CANTERBURY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Gareth Lee Dickinson Ymddiriedolwr 01 January 2022
CHARITY FOR THE BENEFIT OF INHABITANTS
Derbyniwyd: Ar amser
ST LUKE'S HALL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Graham Clifford Codling Ymddiriedolwr 01 January 2022
MARDEN PAROCHIAL CHURCH COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
The Right Reverend Rose Hudson-Wilkin Ymddiriedolwr 30 November 2019
Dim ar gofnod
Rev Estella Ruth Last Ymddiriedolwr 18 January 2019
THE LIVING WELL
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE BRIDGE GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Miranda Ford Ymddiriedolwr 18 January 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLIASTICAL PARISH OF ST MARY OF CHARITY FAVERSHAM KENT
Derbyniwyd: Ar amser
THE CANTERBURY DIOCESAN ASSOCIATION FOR THE DEAF
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Dr John Pedder Moss Ymddiriedolwr 18 January 2019
ST AUGUSTINE'S COLLEGE OF THEOLOGY LTD
Derbyniwyd: Ar amser
The Venrable Darren Miller Ymddiriedolwr 13 January 2018
ASSOCIATION OF FESTIVAL CHURCHES
Derbyniwyd: 127 diwrnod yn hwyr