Hanes ariannol INSTITUTE OF THE BLESSED VIRGIN MARY COMMONLY CALLED THE SISTERS OF LORETO

Rhif yr elusen: 250607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.13m £1.92m £2.14m £2.35m £1.32m
Cyfanswm gwariant £2.70m £2.55m £2.75m £3.39m £1.85m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £62.01k £45.55k £2.04k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £759.77k £720.35k £889.85k £1.06m £965.52k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.11m £1.03m £1.17m £1.22m £275.79k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £121.77k £82.62k £81.19k £77.31k £60.78k
Incwm - Arall £135.19k £84.15k £2.04k £0 £15.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £189.10k £103.08k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.67m £2.51m £2.73m £3.36m £1.83m
Gwariant - Ar godi arian £33.70k £31.72k £28.35k £25.92k £13.09k
Gwariant - Llywodraethu £34.06k £40.40k £40.62k £59.69k £98.82k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £33.70k £31.72k £28.35k £25.92k £13
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0