Hanes ariannol ECKLING GRANGE LIMITED

Rhif yr elusen: 251534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.39m £2.59m £2.64m £2.69m £3.03m
Cyfanswm gwariant £2.33m £2.51m £2.62m £2.67m £3.01m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £509.28k £446.95k £455.64k £319.95k £524.54k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £156.10k £122.94k £5.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £29.47k £8.10k £7.33k £49.52k £13.83k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.36m £2.42m £2.50m £2.64m £3.00m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.00k £2.08k £1.18k £718 £11.72k
Incwm - Arall £0 £156.10k £122.94k £6.00k £0
Incwm - Cymynroddion £1.29k £0 £0 £31.11k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.33m £2.51m £2.62m £2.67m £3.01m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £67.96k £71.80k £75.46k £73.41k £72.76k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £7.04k £8.17k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0