Ymddiriedolwyr ECKLING GRANGE LIMITED

Rhif yr elusen: 251534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DR GRAHAM PICKHAVER Cadeirydd 22 February 2018
Dim ar gofnod
Peter John Howson Ymddiriedolwr 08 February 2024
Dim ar gofnod
Dr Timothy Mark Johnson Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Rachel Elizabeth Cross Ymddiriedolwr 23 July 2021
Dim ar gofnod
RICHARD William PENNINGTON Ymddiriedolwr 10 June 2021
KINGS LYNN FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
YMCA NORFOLK
Derbyniwyd: Ar amser
JOSIAH VAVASSEUR YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE CROWNS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
KING'S LYNN FOODBANK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
HOPE EVANGELICAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
YMCA CENTRAL AND ANGLIA TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE NORWICH LADS' CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP GODDARD Ymddiriedolwr 26 October 2017
Dim ar gofnod
HEATHER HAVERS Ymddiriedolwr 30 September 2013
Dim ar gofnod