SARAH RACHAEL TITFORD'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making grants to accepted beneficiaries
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Essex
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 23 Ionawr 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lucy Helen Wright | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Rev Graham Noyce | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Rev David H Marshall-Jones | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
MOE Igunnubole | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
ANTHONY GEORGE ALDERMAN ACII | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|||||
Dr Barbara Mary Spittle | Ymddiriedolwr | 19 June 2014 |
|
|||||
REVEREND ROB POWELL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.80k | £10.78k | £9.06k | £10.57k | £8.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.04k | £9.78k | £9.79k | £11.01k | £9.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ebrill 2024 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ebrill 2023 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Mawrth 2022 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED 24 JUNE 1843 VARIED OR AFFECTED BY SCHEMES DATED 27 AUGUST 1897, 13 NOVEMBER 1900, 24 DECEMBER 1968 AND 24 OCTOBER 1975
Gwrthrychau elusennol
FOR AND TOWARDS THE PECUNIARY ASSISTANCE, CLOTHING, MEDICINE, INSTRUCTION NECESSITIES, SUPPORT AND ASSISTANCE UNDER CASUALTIES FROM HURT, ACCIDENT OR OTHER CAUSE OR OTHERWISE FOR THE BENEFIT OF 12 OR MORE POOR WIDOWS AND 6 OR ++MORE POOR MAIDEN WOMEN AGED 60 YEARS OR UPWARDS OF GOOD CHARACTER RESIDING AT THE TIME OF ELECTION IN LONDON, WESTMINSTER, BOROUGH OF SOUTHWARK OR WITHIN 10 MILES FROM THE STANDARD IN CORNHILL. IF AT ANY TIME THE TRUSTEES OF THE CHARITY SHALL BE UNABLE TO APPLY THE INCOME OF THE CHARITY FOR THE BENEFIT OF WIDOWS OR MAIDEN WOMEN OF OF GOOD CHARACTER OF THE AGE OF 60 YEARS OR UPWARDS RESIDENT IN THE AREA MENTIONED IN THE SAID WILL IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE SAID WILL AS AFFECTED BY THE LAST PRECEDING CLAUSE HEREOF THEY MAY APPLY THE SAME IN LIKE MANNER FOR THE BENEFIT OF WIDOWS OR MAIDEN WOMEN OF GOOD CHARACTER OF THE AGE OF 60 YEARS OR UPWARDS RESIDENT ELSEWHERE IN GREATER LONDON
Maes buddion
LONDON, WESTMINSTER AND BOROUGH OF SOUTHWARK
Elusennau cysylltiedig
- 23 Ionawr 1969 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 Fordbridge Road
Sunbury-on-Thames
TW16 6AH
- Ffôn:
- 01932787186
- E-bost:
- b.spittle@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window