THE BRADFORD FESTIVAL CHORAL SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Established in 1856, Bradford Festival Choral Society is Bradford's oldest and largest auditioned choir. Our aim has always been to educate and entertain the people of Bradford by affording opportunities to perform or appreciate music from the choral repertory. As well as performing the established choral classics, we also explore new works and sometimes music of a lighter type.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1141596 BRADFORD FESTIVAL CHORAL SOCIETY
- 10 Ebrill 1969: Cofrestrwyd
- 18 Gorffennaf 2012: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2006 | 30/04/2007 | 30/04/2008 | 30/04/2009 | 30/04/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.72k | £17.60k | £12.15k | £11.41k | £18.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.65k | £35.55k | £21.85k | £16.28k | £11.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2010 | 20 Mawrth 2011 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2009 | 04 Hydref 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2009 | 08 Medi 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 17TH SEPTEMBER 1968 AS AMENDED MARCH 1996 AND 24 JUNE 2002
Gwrthrychau elusennol
THE STUDY AND PRACTICE OF CHORAL MUSIC IN ORDER TO FOSTER PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH MUSIC BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCE AND SUCH OTHER WAYS AS THE SOCIETY THROUGH ITS MANAGEMENT COMMITTEE SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
BRADFORD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window