BUXTON CIVIC ASSOCIATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the permanent preservation for the benefit of the public generally and especially of the inhabitants of the Borough of Buxton in the County of Derby of lands and buildings of beauty, environmental or historic interest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,224,551
Roddion a chymynroddion | £160.27k | |
Weithgareddau elusennol | £1.04m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £22.19k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,066,166
Codi arian | £399.18k | |
Weithgareddau elusennol | £666.99k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £52,670 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £399.18k | |
Gwariant elusennol | £666.99k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £158.39k |
Pobl

37 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 11 Ebrill 1969: Cofrestrwyd
- THE BUXTON AND DISTRICT CIVIC ASSOCIATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Wilks | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Dr Catherine Ruth Parker Heath | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Professor John Gunn | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
John Scampion | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|||||
Pauline Elizabeth Gregory | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Lindsey Kay Wakefield | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Charles Anthony Huff | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|||||
JOHN PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 07 February 2020 |
|
|
||||
MICHAEL WILLIAM WILDE | Ymddiriedolwr | 02 June 2019 |
|
|
||||
Sarah Males | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
ADAM LEWIS BENCH | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
PETER HUXLEY PHILLIPSON | Ymddiriedolwr | 20 September 2004 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £858.70k | £560.55k | £888.04k | £1.15m | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £769.45k | £621.16k | £776.64k | £1.08m | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.98k | £92.46k | £161.63k | £117.84k | £52.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £57.17k | £227.25k | £269.99k | £171.39k | £160.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £778.05k | £315.50k | £605.22k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £958.32k | £1.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.51k | £17.80k | £12.82k | £24.98k | £22.19k | |
|
Incwm - Arall | £7.98k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £11.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £394.02k | £327.44k | £527.54k | £675.93k | £666.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £293.72k | £249.09k | £405.23k | £399.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.27k | £30.00k | £6.26k | £11.65k | £2.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.10k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £375.43k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £450.00k | £426.73k | £413.10k | £693.92k | £657.14k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £21.64k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £686.07k | £745.37k | £824.73k | £897.74k | £1.00m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £111.09k | £186.09k | £140.42k | £420.73k | £331.91k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Tachwedd 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Tachwedd 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Ionawr 2024 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Ionawr 2024 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Mawrth 2023 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Mawrth 2023 | 121 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 DEC 1968 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08 OCT 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 JUN 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 JUN 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PERMANENT PRESERVATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY AND ESPECIALLY OF THE INHABITANTS OF THE BOROUGH OF BUXTON IN THE COUNTY OF DERBY (HEREINAFTER TOGETHER CALLED "THE SAID AREA") OF LANDS AND BUILDINGS OF BEAUTY, ENVIRONMENTAL OR HISTORIC INTEREST.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pooles Cavern
Green Lane
BUXTON
Derbyshire
SK17 9DH
- Ffôn:
- 0129826978
- E-bost:
- admin@poolescavern.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window