THE HINDU CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
All religious occasions & festivals are celebrated every year. To promote religious activities to the youngster. Invite school children to help with their R.E. class. Running regular groups for the elderly to meet for luncheon club and various activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangeeta Sharma | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Kailash Vati Sarda | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Savtantar Hargun | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Vineet Kumar Pathak | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Chiragi Solanki | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.35k | £34.64k | £94.89k | £77.64k | £143.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.50k | £51.80k | £74.24k | £89.10k | £82.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.10k | £8.54k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Ebrill 2025 | 169 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Ebrill 2025 | 169 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Mawrth 2024 | 125 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Mawrth 2024 | 125 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Tachwedd 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Tachwedd 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Ebrill 2021 | 156 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Ebrill 2021 | 156 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 9TH MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE MANDIR ARE: (1) THE ADVANCEMENT OF THE HINDU RELIGION IN LEEDS AND THE SURROUNDING AREA AND THE ADVANCEMENT OF RELIGIOUS EDUCATION CONSISTENT WITH THE FAITH AND PRINCIPALS OF THE HINDU RELIGION PROVIDED THAT THE MANAGEMENT COMMITTEE MAY MAKE REGULATIONS TO ALLOW RESIDENTS FROM AREAS BEYOND LEEDS AND IT'S SURROUNDING AREAS WHERE THERE ARE NO FACILITIES FOR HINDU WORSHIP TO BE TREATED AS THOUGH THEY WERE RESIDENT WITHIN THE SURROUNDING AREA. (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF LEEDS AND THE SURROUNDING AREA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, SUCH OF THOSE INHABITANTS WHO ARE OR WHOSE PARENTS ARE OF THE HINDU FAITH. (3) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION FOR SUCH INHABITANTS FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE.
Maes buddion
LEEDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Temple
36 Alexandra Road
Leeds
LS6 1RF
- Ffôn:
- 01132307106
- E-bost:
- leedsmandir@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
leedsmandir.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window