Hanes ariannol CYMDEITHAS COR MEIBION MYRDDIN

Rhif yr elusen: 259482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.16k £1.83k £3.30k £8.83k £17.91k
Cyfanswm gwariant £12.96k £2.89k £4.38k £8.49k £16.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A