THE LEUKAEMIA CARE SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Leukaemia Care is a national blood cancer charity that exists to provide information, advice and support to all those whose lives are affected by blood cancer. Our work extends to the welfare of families and carers, as well as that of patients themselves.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Cyfanswm incwm:
£1,235,966
Roddion a chymynroddion | £698.51k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £507.98k | |
Buddsoddiadau | £28.66k | |
Arall | £815 |
Cyfanswm gwariant:
£4,036,280
Codi arian | £292.49k | |
Weithgareddau elusennol | £856.04k | |
Arall | £2.89m |
£18,098 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.18m | |
Gwariant elusennol | £856.04k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1183890 LEUKAEMIA CARE
- 11 Medi 1969: Cofrestrwyd
- 22 Chwefror 2021: Tynnwyd (WEDI UNO)
- LEUKAEMIA CARE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.09m | £1.26m | £1.90m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £861.00k | £974.71k | £1.28m | £1.36m | £4.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £732.34k | £538.68k | £608.73k | £1.13m | £698.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £552.53k | £0 | £0 | £507.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £505.97k | £0 | £625.34k | £733.80k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.05k | £16.50k | £29.23k | £39.05k | £28.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £949 | £262 | £0 | £815 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £442.33k | £161.32k | £235.24k | £617.01k | £192.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £520.02k | £643.38k | £904.38k | £998.10k | £856.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £340.98k | £331.33k | £379.32k | £364.38k | £292.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.27k | £15.53k | £13.10k | £20.46k | £18.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.03k | £0 | £1.44k | £1.35k | £1.28k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.89m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £867.52k | £864.65k | £866.21k | £863.57k | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £100.32k | £110.29k | £209.28k | £220.62k | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.36m | £1.49m | £1.41m | £1.76m | £0 | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £262.26k | £248.72k | £279.30k | £75.77k | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 05 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 05 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 28 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 28 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 07 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 07 Rhagfyr 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 SEPTEMBER 1969 AS AMENDED 13 MAY 1973, 22 MAY 1976, 19 MAY 1979, 22 MAY 1983, 19 MAY 1984, 18 MAY 1985,1 MARCH 1988 , 1 SEPTEMBER 1989, 26 JUNE 1999 AND 22 JUNE 2002 AND 13TH SEPTEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE WELFARE OF PERSONS SUFFERING FROM LEUKAEMIA AND ALLIED BLOOD DISORDERS AND (B) TO RELIEVE THE NEEDS OF THE FAMILIES OF SUCH PERSONS, AND IN PARTICULAR, THOSE SUFFERING BEREAVEMENT OR WHO MUST CONTEMPLATE THE PROSPECT OF BEREAVEMENT WHERE THOSE NEEDS ARE ATTRIBUTABLE TO THE AFFLICTION OF LEUKAEMIA AND ALLIED BLOOD DISORDERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window