Hanes ariannol THE SINODUN PLAYERS AMATEUR DRAMATIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 259960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £80.01k £25.41k £86.64k £133.16k £145.16k
Cyfanswm gwariant £58.83k £78.48k £3.21k £86.09k £94.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A