Ymddiriedolwyr CROYDON NATURAL HISTORY AND SCIENTIFIC SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 260739

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLE ANN ROBERTS | Cadeirydd | 24 April 2014 |
|
|
||||
Dawn Elizabeth Gibbons | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Philip John Swallow | Ymddiriedolwr | 17 January 2025 |
|
|||||
Elizabeth Malarkey | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Patrick Roy Dennison | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
Jorn Gayelord Cooper | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Esther Mann | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|
||||
Edward Armstrong Hart | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|
||||
Pamela Jacqueline Norton Buttrey | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
ANTONY SKRZYPCZYK | Ymddiriedolwr | 24 April 2014 |
|
|
||||
JOHN HICKMAN | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|
||||
IAN GARRYK PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA JANICE HAWKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.